Ing. JIŘÍ JAKOUBEK
|
Neaktivní
od 03.05.2022
|
jednatel |
29.07.2020 |
Adresa: |
25722, 79301983, Benešov, Čerčany, Vysoká Lhota, Pomezní, 158 |
|
Ing. JIŘÍ JAKOUBEK
|
Neaktivní
od 03.05.2022
|
jednatel |
29.07.2020 |
Adresa: |
25722, 79301983, Benešov, Čerčany, Vysoká Lhota, Pomezní, 158, Pomezní 158, Vysoká Lhota, 25722 Čerčany |
|
Ing. JIŘÍ JAKOUBEK
|
Neaktivní
od 29.07.2020
|
jednatel |
09.08.2019 |
Adresa: |
25231, 6595642, Praha-západ, Všenory, Všenory, Nad Truhlárnou, 531 |
|
Ing. JIŘÍ JAKOUBEK
|
Neaktivní
od 29.07.2020
|
jednatel |
09.08.2019 |
Adresa: |
25231, 6595642, Praha-západ, Všenory, Všenory, Nad Truhlárnou, 531, Nad Truhlárnou 531, 25231 Všenory |
|
Ing. JIŘÍ JAKOUBEK
|
Neaktivní
od 09.08.2019
|
jednatel |
31.01.2019 |
Adresa: |
16000, 22190813, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Kafkova, 588, 17 |
|
Ing. JIŘÍ JAKOUBEK
|
Neaktivní
od 09.08.2019
|
jednatel |
31.01.2019 |
Adresa: |
16000, 22190813, Praha, Dejvice, Kafkova, 588, 17, Kafkova 588/17, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. TOMÁŠ BRABENEC
|
Neaktivní
od 03.05.2022
|
jednatel |
05.12.2018 |
Adresa: |
25067, 15579247, Praha-východ, Klecany, Klecany, Úzká, 75 |
|
Ing. TOMÁŠ BRABENEC
|
Neaktivní
od 03.05.2022
|
jednatel |
05.12.2018 |
Adresa: |
25067, 15579247, Praha-východ, Klecany, Klecany, Úzká, 75, Úzká 75, 25067 Klecany |
|
Ing. TOMÁŠ BRABENEC
|
Neaktivní
od 05.12.2018
|
jednatel |
05.08.2016 |
Adresa: |
25067, 27351017, Praha-východ, Klecany, Klecany, 658 |
|
Ing. TOMÁŠ BRABENEC
|
Neaktivní
od 05.12.2018
|
jednatel |
05.08.2016 |
Adresa: |
25067, 27351017, Praha-východ, Klecany, Klecany, 658, č.p. 658, 25067 Klecany |
|