MARCEL RÖSCHEL
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.07.2021 |
Adresa: |
36018, 25813617, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Tašovice, U Brodu, 214 |
|
MARCEL RÖSCHEL
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.07.2021 |
Adresa: |
36018, 25813617, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Tašovice, U Brodu, 214, U Brodu 214, Tašovice, 36018 Karlovy Vary |
|
VLASTA RÖSCHELOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.11.2016 |
Adresa: |
36018, 25813617, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Tašovice, U Brodu, 214 |
|
VLASTA RÖSCHELOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.11.2016 |
Adresa: |
36018, 25813617, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Tašovice, U Brodu, 214, U Brodu 214, Tašovice, 36018 Karlovy Vary |
|
MARCEL RÖSCHEL
|
Neaktivní
od 16.07.2021
|
Jednatel |
29.04.2017 |
Adresa: |
36236, 11972955, Karlovy Vary, Pernink, Pernink, Meinlova, 183 |
|
MARCEL RÖSCHEL
|
Neaktivní
od 16.07.2021
|
Jednatel |
29.04.2017 |
Adresa: |
36236, 11972955, Karlovy Vary, Pernink, Pernink, Meinlova, 183, Meinlova 183, 36236 Pernink |
|
MARCEL RÖSCHEL
|
Neaktivní
od 29.04.2017
|
Jednatel |
04.08.2016 |
Adresa: |
36225, 11911581, Karlovy Vary, Smolné Pece, Smolné Pece, 182 |
|
MARCEL RÖSCHEL
|
Neaktivní
od 29.04.2017
|
Jednatel |
04.08.2016 |
Adresa: |
36225, 11911581, Karlovy Vary, Smolné Pece, Smolné Pece, 182, č.p. 182, 36225 Smolné Pece |
|