MICHAL KHOP
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.01.2024 |
Adresa: |
25063, 75276836, Praha-východ, Nová Ves, Nová Ves, Polní, 426, Polní 426, 25063 Nová Ves |
|
JANA LUKUCZOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
01.02.2023 |
Adresa: |
28504, 82022038, Kutná Hora, Zbizuby, Zbizuby, 99 |
|
EVA NOVÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 16.01.2024
|
jednatel |
27.04.2023 |
Adresa: |
10200, 22575472, Praha, Hostivař, Loučimská, 1051, 3, Loučimská 1051/3, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
JANA LUKUCZOVÁ
|
Neaktivní
od 27.04.2023
|
jednatel |
01.02.2023 |
Adresa: |
28504, 82022038, Kutná Hora, Zbizuby, Zbizuby, 99, č.p. 99, 28504 Zbizuby |
|
VLADISLAVA MUCHOVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2023
|
jednatel |
15.11.2017 |
Adresa: |
11000, 21710783, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Novomlýnská, 1237, 2 |
|
VLADISLAVA MUCHOVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2023
|
jednatel |
15.11.2017 |
Adresa: |
11000, 21710783, Praha, Nové Město, Novomlýnská, 1237, 2, Novomlýnská 1237/2, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MARTIN BELICA
|
Neaktivní
od 15.11.2017
|
Jednatel |
05.08.2016 |
Adresa: |
14200, 21851786, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, Cílkova, 644, 14 |
|
MARTIN BELICA
|
Neaktivní
od 15.11.2017
|
Jednatel |
05.08.2016 |
Adresa: |
14200, 21851786, Praha, Kamýk, Cílkova, 644, 14, Cílkova 644/14, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|