PAVEL STOLARIK
|
Aktivní
|
jednatel |
10.06.2024 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19, Lidická 700/19, Veveří, 60200 Brno |
|
TOMÁŠ ČERNÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
02.05.2024 |
Adresa: |
77900, 25169891, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Bacherova, 1208, 5, Bacherova 1208/5, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Mgr. MARTIN SEDLÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.11.2022 |
Adresa: |
79601, 25615327, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Palečkova, 273, 5 |
|
PAVEL STOLARIK
|
Neaktivní
od 14.05.2024
|
Jednatel |
26.09.2023 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19, Lidická 700/19, Veveří, 60200 Brno |
|
Mgr. MARTIN SEDLÁK
|
Neaktivní
od 02.05.2024
|
Jednatel |
08.11.2022 |
Adresa: |
79601, 25615327, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Palečkova, 273, 5, Palečkova 273/5, 79601 Prostějov |
|
Ing. VERONIKA BARTOŇOVÁ
|
Neaktivní
od 08.11.2022
|
jednatel |
28.06.2022 |
Adresa: |
58601, 25472771, Jihlava, Jihlava, Hosov, 40 |
|
Ing. VERONIKA BARTOŇOVÁ
|
Neaktivní
od 08.11.2022
|
jednatel |
28.06.2022 |
Adresa: |
58601, 25472771, Jihlava, Jihlava, Hosov, 40, Hosov 40, 58601 Jihlava |
|
VERONIKA HRABINOVÁ
|
Neaktivní
od 28.06.2022
|
jednatel |
04.08.2017 |
Adresa: |
77900, 73157571, Olomouc, Olomouc, Lazce, Dlouhá, 582, 24d |
|
VERONIKA HRABINOVÁ
|
Neaktivní
od 28.06.2022
|
jednatel |
04.08.2017 |
Adresa: |
77900, 73157571, Olomouc, Olomouc, Lazce, Dlouhá, 582, 24d, Dlouhá 582/24d, Lazce, 77900 Olomouc |
|
VERONIKA HRABINOVÁ
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
jednatel |
08.08.2016 |
Adresa: |
77900, 73157571, Olomouc, Olomouc, Lazce, Dlouhá, 582, 24d |
|
VERONIKA HRABINOVÁ
|
Neaktivní
od 04.08.2017
|
jednatel |
08.08.2016 |
Adresa: |
77900, 73157571, Olomouc, Olomouc, Lazce, Dlouhá, 582, 24d, Dlouhá 582/24d, Lazce, 77900 Olomouc |
|