DANALDS KOKINS
|
Aktivní
|
jednatel |
24.02.2022 |
Adresa: |
19000, 22547070, Hlavní město Praha, Praha, Vysočany, Kolbenova, 803, 28 |
|
DANALDS KOKINS
|
Aktivní
|
jednatel |
24.02.2022 |
Adresa: |
19000, 22547070, Praha, Vysočany, Kolbenova, 803, 28, Kolbenova 803/28, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
JANIS TIMMA
|
Neaktivní
od 14.06.2022
|
Jednatel |
03.09.2020 |
Adresa: |
LV-2164, Baltezers, Adazu novads, Kalndores iela 2 |
|
JANIS TIMMA
|
Neaktivní
od 14.06.2022
|
Jednatel |
03.09.2020 |
Adresa: |
Baltezers, Adazu novads, Kalndores iela 2, LV-2164, Kalndores iela 2, LV-2164 Baltezers, Adazu novads, Lotyšsko |
|
DANALDS KOKINS
|
Neaktivní
od 24.02.2022
|
jednatel |
23.04.2020 |
Adresa: |
19900, 40257959, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Tupolevova, 741 |
|
DANALDS KOKINS
|
Neaktivní
od 24.02.2022
|
jednatel |
23.04.2020 |
Adresa: |
19900, 40257959, Praha, Letňany, Tupolevova, 741, Tupolevova 741, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
DANALDS KOKINS
|
Neaktivní
od 23.04.2020
|
jednatel |
28.05.2019 |
Adresa: |
LV1089, Riga, Dzelzavas 68-32 |
|
EKATERINA VARSHAVSKAYA
|
Neaktivní
od 03.09.2020
|
jednatel |
28.05.2019 |
Adresa: |
LV1045, Riga, Ganibu dambis 17-19 |
|
DANALDS KOKINS
|
Neaktivní
od 23.04.2020
|
jednatel |
28.05.2019 |
Adresa: |
Riga, Dzelzavas 68-32, LV1089, Dzelzavas 68-32, LV1089 Riga, Lotyšsko |
|
EKATERINA VARSHAVSKAYA
|
Neaktivní
od 03.09.2020
|
jednatel |
28.05.2019 |
Adresa: |
Riga, Ganibu dambis 17-19, LV1045, Ganibu dambis 17-19, LV1045 Riga, Lotyšsko |
|
ANDRII DOVBAKH
|
Neaktivní
od 28.05.2019
|
jednatel |
24.01.2018 |
Adresa: |
Chernihiv, Rokosovskogo 58a/31 |
|
ANDRII DOVBAKH
|
Neaktivní
od 28.05.2019
|
jednatel |
24.01.2018 |
Adresa: |
Chernihiv, Rokosovskogo 58a/31, Rokosovskogo 58a/31, Chernihiv, Ukrajina |
|
LIUBOV DOVBAKH
|
Neaktivní
od 24.01.2018
|
jednatel |
23.08.2016 |
Adresa: |
14000, Chernihiv, Rokosovskogo 58-a |
|
DMYTRO AHEYEV
|
Neaktivní
od 28.05.2019
|
jednatel |
23.08.2016 |
Adresa: |
14000, Chernihiv, Savchuka 7-150 |
|
LIUBOV DOVBAKH
|
Neaktivní
od 24.01.2018
|
jednatel |
23.08.2016 |
Adresa: |
Chernihiv, Rokosovskogo 58-a, 14000, Rokosovskogo 58-a, 14000 Chernihiv, Ukrajina |
|
DMYTRO AHEYEV
|
Neaktivní
od 28.05.2019
|
jednatel |
23.08.2016 |
Adresa: |
Chernihiv, Savchuka 7-150, 14000, Savchuka 7-150, 14000 Chernihiv, Ukrajina |
|