Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | MAXIMA Comfort s.r.o. |
ICO: | 05339448 |
Registrovaná adresa: | 11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1 |
Začleněno na: | 26.08.2016 |
Předmět podnikání: |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Anform s.r.o. v likvidaci 29059194 | Aktivní | 05.01.2024 | |
|
|||
Anform s.r.o. 29059194 | Aktivní | 15.10.2018 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
VOLODYMYR ZAR | Aktivní | Jednatel | 20.01.2020 |
|
|||
VOLODYMYR ZAR | Aktivní | Jednatel | 20.01.2020 |
|
|||
ROBIN KUDRÁČ | Neaktivní od 20.01.2020 | Jednatel | 28.11.2018 |
|
|||
ROBIN KUDRÁČ | Neaktivní od 20.01.2020 | Jednatel | 28.11.2018 |
|
|||
ROBIN KUDRÁČ | Neaktivní od 28.11.2018 | Jednatel | 15.10.2018 |
|
|||
ROBIN KUDRÁČ | Neaktivní od 28.11.2018 | Jednatel | 15.10.2018 |
|
|||
LUBOŠ KUNDRÁT | Neaktivní od 15.10.2018 | jednatel | 26.04.2017 |
|
|||
LUBOŠ KUNDRÁT | Neaktivní od 15.10.2018 | jednatel | 26.04.2017 |
|
|||
PETR KULCZYCKI | Neaktivní od 26.04.2017 | jednatel | 05.11.2016 |
|
|||
PETR KULCZYCKI | Neaktivní od 26.04.2017 | jednatel | 05.11.2016 |
|
|||
LUBOŠ KUNDRÁT | Neaktivní od 05.11.2016 | jednatel společnosti | 07.09.2016 |
|
|||
LUBOŠ KUNDRÁT | Neaktivní od 05.11.2016 | jednatel společnosti | 07.09.2016 |
|
|||
MICHAL KÁBRT | Neaktivní od 07.09.2016 | jednatel | 26.08.2016 |
|
|||
MICHAL KÁBRT | Neaktivní od 07.09.2016 | jednatel | 26.08.2016 |
|
Registrační číslo MAXIMA Comfort s.r.o. je 05339448.
Registrační adresa MAXIMA Comfort s.r.o. je 11000, 21725128, Praha, Staré Město, Bílkova, 855, 19, Bílkova 855/19, Staré Město, 11000 Praha 1.
MAXIMA Comfort s.r.o. byla založena 26.08.2016.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Anform s.r.o. v likvidaci, Anform s.r.o..