JAN ŠÍSL
|
Aktivní
|
jednatel |
20.01.2018 |
Adresa: |
12000, 21733228, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Rašínovo nábřeží, 1672, 76 |
|
Jan Šísl
|
Aktivní
|
jednatel |
20.01.2018 |
Adresa: |
12000, 21733228, Praha, Nové Město, Rašínovo nábřeží, 1672, 76, Rašínovo nábřeží 1672/76, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
NATALIA FILIKOVA
|
Neaktivní
od 20.01.2018
|
jednatel |
05.05.2017 |
Adresa: |
25243, 25759167, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, U Komárova, 788 |
|
NATALIA FILIKOVA
|
Neaktivní
od 20.01.2018
|
jednatel |
05.05.2017 |
Adresa: |
25243, 25759167, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, U Komárova, 788, U Komárova 788, 25243 Průhonice |
|
DMITRII FILIKOV
|
Neaktivní
od 20.01.2018
|
jednatel |
09.09.2016 |
Adresa: |
25243, 25759167, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, U Komárova, 788 |
|
DMITRII FILIKOV
|
Neaktivní
od 20.01.2018
|
jednatel |
09.09.2016 |
Adresa: |
25243, 25759167, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, U Komárova, 788, U Komárova 788, 25243 Průhonice |
|
JIŘÍ JIRÁK
|
Neaktivní
od 09.09.2016
|
jednatel |
01.09.2016 |
Adresa: |
16000, 22290214, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Jemenská, 580, 2 |
|
NATALYA FILIKOVA
|
Neaktivní
od 05.05.2017
|
jednatel |
01.09.2016 |
Adresa: |
25243, 25759167, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, U Komárova, 788 |
|
ALEKSANDR FILIKOV
|
Neaktivní
od 20.01.2018
|
jednatel |
01.09.2016 |
Adresa: |
25243, 25759167, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, U Komárova, 788 |
|
JIŘÍ JIRÁK
|
Neaktivní
od 09.09.2016
|
jednatel |
01.09.2016 |
Adresa: |
16000, 22290214, Praha, Vokovice, Jemenská, 580, 2, Jemenská 580/2, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
Natalya Filikova
|
Neaktivní
od 05.05.2017
|
jednatel |
01.09.2016 |
Adresa: |
25243, 25759167, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, U Komárova, 788, U Komárova 788, 25243 Průhonice |
|
Aleksandr Filikov
|
Neaktivní
od 20.01.2018
|
jednatel |
01.09.2016 |
Adresa: |
25243, 25759167, Praha-západ, Průhonice, Průhonice, U Komárova, 788, U Komárova 788, 25243 Průhonice |
|