MILAN TELVÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.08.2021 |
Adresa: |
12000, 21745056, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Balbínova, 550, 10 |
|
MILAN TELVÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.08.2021 |
Adresa: |
12000, 21745056, Praha, Vinohrady, Balbínova, 550, 10, Balbínova 550/10, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JAROSLAVA ROCHELOVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
27201, 1431285, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Nezamyslova, 1749 |
|
JAROSLAVA ROCHELOVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2021
|
jednatel |
20.10.2016 |
Adresa: |
27201, 1431285, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Nezamyslova, 1749, Nezamyslova 1749, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
JAROSLAVA ROCHELOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
17.10.2016 |
Adresa: |
27201, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Nezamyslova, 1749 |
|
JAROSLAVA ROCHELOVÁ
|
Neaktivní
od 20.10.2016
|
jednatel |
17.10.2016 |
Adresa: |
27201, 1431285, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Nezamyslova, 1749, Nezamyslova 1749, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
KATEŘINA KAVALÍROVÁ
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
jednatel |
31.08.2016 |
Adresa: |
27307, 1488775, Kladno, Vinařice, Vinařice, II. ulice, 67 |
|
KATEŘINA KAVALÍROVÁ
|
Neaktivní
od 17.10.2016
|
jednatel |
31.08.2016 |
Adresa: |
27307, 1488775, Kladno, Vinařice, Vinařice, II. ulice, 67, II. ulice 67, 27307 Vinařice |
|