JAROSLAV MIK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.06.2019 |
Adresa: |
69201, 15309991, Břeclav, Mikulov, Mikulov, Nová, 1035, 18 |
|
JAROSLAV MIK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.06.2019 |
Adresa: |
69201, 15309991, Břeclav, Mikulov, Mikulov, Nová, 1035, 18, Nová 1035/18, 69201 Mikulov |
|
HALLU GI investment a.s.
29098971 |
Neaktivní
od 26.06.2019
|
jednatel |
26.09.2018 |
Adresa: |
10200, 27650162, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, náměstí Přátelství, 1518, 2 |
|
HALLU GI investment a.s.
29098971 |
Neaktivní
od 26.06.2019
|
jednatel |
26.09.2018 |
Adresa: |
10200, 27650162, Praha, Hostivař, náměstí Přátelství, 1518, 2, náměstí Přátelství 1518/2, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
VLASTIMIL MILÁČEK
|
Neaktivní
od 26.09.2018
|
jednatel |
16.09.2016 |
Adresa: |
28564, 11569727, Kutná Hora, Vlkaneč, Vlkaneč, 56 |
|
VLASTIMIL MILÁČEK
|
Neaktivní
od 26.09.2018
|
jednatel |
16.09.2016 |
Adresa: |
28564, 11569727, Kutná Hora, Vlkaneč, Vlkaneč, 56, č.p. 56, 28564 Vlkaneč |
|
MICHAL KÁBRT
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
jednatel |
04.09.2016 |
Adresa: |
55225, 73636223, Náchod, Rychnovek, Rychnovek, 96 |
|
MICHAL KÁBRT
|
Neaktivní
od 16.09.2016
|
jednatel |
04.09.2016 |
Adresa: |
55225, 73636223, Náchod, Rychnovek, Rychnovek, 96, č.p. 96, 55225 Rychnovek |
|