JIŘÍ TÝN
|
Aktivní
|
jednatel |
04.03.2019 |
Adresa: |
70200, 3187004, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Dr. Šmerala, 1458, 5 |
|
JIŘÍ TÝN
|
Aktivní
|
jednatel |
04.03.2019 |
Adresa: |
70200, 3187004, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Dr. Šmerala, 1458, 5, Dr. Šmerala 1458/5, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
LUKÁŠ ŠVEC
|
Neaktivní
od 04.03.2019
|
jednatel |
30.01.2019 |
Adresa: |
14100, 21911045, Hlavní město Praha, Praha, Michle, Michelská, 1006, 59 |
|
LUKÁŠ ŠVEC
|
Neaktivní
od 04.03.2019
|
jednatel |
30.01.2019 |
Adresa: |
14100, 21911045, Praha, Michle, Michelská, 1006, 59, Michelská 1006/59, Michle, 14100 Praha 4 |
|
JAKUB ČERNICKÝ
|
Neaktivní
od 26.04.2018
|
jednatel |
15.09.2016 |
Adresa: |
14100, 21997888, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Dunická, 3142, 2 |
|
LUKÁŠ ŠVEC
|
Neaktivní
od 30.01.2019
|
jednatel |
15.09.2016 |
Adresa: |
14100, 21913412, Hlavní město Praha, Praha, Michle, V zápolí, 1264, 24 |
|
JAKUB ČERNICKÝ
|
Neaktivní
od 26.04.2018
|
jednatel |
15.09.2016 |
Adresa: |
14100, 21997888, Praha, Záběhlice, Dunická, 3142, 2, Dunická 3142/2, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
LUKÁŠ ŠVEC
|
Neaktivní
od 30.01.2019
|
jednatel |
15.09.2016 |
Adresa: |
14100, 21913412, Praha, Michle, V zápolí, 1264, 24, V zápolí 1264/24, Michle, 14100 Praha 4 |
|