Ing. PAVEL HOFFMANN
|
Neaktivní
od 30.11.2017
|
jednatel |
26.10.2017 |
Adresa: |
15800, 25302663, Hlavní město Praha, Praha, Jinonice, Butovická, 658, 40 |
|
Ing. PAVEL HOFFMANN
|
Neaktivní
od 30.11.2017
|
jednatel |
26.10.2017 |
Adresa: |
15800, 25302663, Praha, Jinonice, Butovická, 658, 40, Butovická 658/40, Jinonice, 15800 Praha 5 |
|
Ing. PAVEL HOFFMANN
|
Neaktivní
od 26.10.2017
|
jednatel |
15.03.2017 |
Adresa: |
15531, 27662977, Hlavní město Praha, Praha, Lipence, Jílovišťská, 696 |
|
PharmDr. DAVID MENDL
|
Neaktivní
od 30.11.2017
|
jednatel |
15.03.2017 |
Adresa: |
27343, 1474103, Kladno, Buštěhrad, Buštěhrad, Příční, 589, 2 |
|
Ing. PAVEL HOFFMANN
|
Neaktivní
od 26.10.2017
|
jednatel |
15.03.2017 |
Adresa: |
15531, 27662977, Praha, Lipence, Jílovišťská, 696, Jílovišťská 696, Lipence, 15531 Praha 5 |
|
PharmDr. DAVID MENDL
|
Neaktivní
od 30.11.2017
|
jednatel |
15.03.2017 |
Adresa: |
27343, 1474103, Kladno, Buštěhrad, Buštěhrad, Příční, 589, 2, Příční 589/2, 27343 Buštěhrad |
|
Mgr. TOMÁŠ MICEK
|
Neaktivní
od 15.03.2017
|
jednatel |
22.09.2016 |
Adresa: |
70800, 3292657, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Nálepkovo náměstí, 930, 20 |
|
Mgr. TOMÁŠ MICEK
|
Neaktivní
od 15.03.2017
|
jednatel |
22.09.2016 |
Adresa: |
70800, 3292657, Ostrava-město, Ostrava, Poruba, Nálepkovo náměstí, 930, 20, Nálepkovo náměstí 930/20, Poruba, 70800 Ostrava |
|