BORIS JEAN EUGENE RAOUL
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
14.02.2024 |
Adresa: |
Mnichov, Fiedlerstraße 18, 81477, Fiedlerstraße 18, 81477 Mnichov, Německo |
|
SERGEJ MANTHEY
|
Aktivní
|
člen představenstva |
14.02.2024 |
Adresa: |
Lipsko, Hinrichsenstraße 27, 04105, Hinrichsenstraße 27, 04105 Lipsko, Německo |
|
JAROSLAW ADAM CZERNEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
21.02.2019 |
Adresa: |
16000, 22188177, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Eliášova, 279, 1 |
|
BORIS JEAN EUGENE RAOUL
|
Aktivní
|
člen představenstva |
17.07.2018 |
Adresa: |
81477, Mnichov, Fiedlerstraße 18 |
|
JAROSŁAW ADAM CZERNEK
|
Neaktivní
od 14.02.2024
|
předseda představenstva |
22.01.2024 |
Adresa: |
Katowice, patalonga 5B, 40-148, patalonga 5B, 40-148 Katowice, Polsko |
|
BORIS JEAN EUGENE RAOUL
|
Neaktivní
od 14.02.2024
|
člen představenstva |
22.01.2024 |
Adresa: |
Mnichov, Fiedlerstraße 18, 81477, Fiedlerstraße 18, 81477 Mnichov, Německo |
|
JAROSLAW ADAM CZERNEK
|
Neaktivní
od 22.01.2024
|
předseda představenstva |
21.02.2019 |
Adresa: |
16000, 22188177, Praha, Dejvice, Eliášova, 279, 1, Eliášova 279/1, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
BORIS JEAN EUGENE RAOUL
|
Neaktivní
od 22.01.2024
|
člen představenstva |
17.07.2018 |
Adresa: |
Mnichov, Fiedlerstraße 18, 81477, Fiedlerstraße 18, 81477 Mnichov, Německo |
|
JAROSLAW ADAM CZERNEK
|
Neaktivní
od 21.02.2019
|
předseda představenstva |
15.03.2018 |
Adresa: |
11000, 21720398, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Melantrichova, 477, 20 |
|
JAROSLAW ADAM CZERNEK
|
Neaktivní
od 21.02.2019
|
předseda představenstva |
15.03.2018 |
Adresa: |
11000, 21720398, Praha, Staré Město, Melantrichova, 477, 20, Melantrichova 477/20, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
JAROSLAW ADAM CZERNEK
|
Neaktivní
od 15.03.2018
|
předseda představenstva |
06.08.2017 |
Adresa: |
16000, 22188177, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Eliášova, 279, 1 |
|
JAROSLAW ADAM CZERNEK
|
Neaktivní
od 15.03.2018
|
předseda představenstva |
06.08.2017 |
Adresa: |
16000, 22188177, Praha, Dejvice, Eliášova, 279, 1, Eliášova 279/1, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
MICHAL DROZD
|
Neaktivní
od 17.07.2018
|
člen představenstva |
20.01.2017 |
Adresa: |
10900, 74553836, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, U Golfu, 669 |
|
MICHAL DROZD
|
Neaktivní
od 17.07.2018
|
člen představenstva |
20.01.2017 |
Adresa: |
10900, 74553836, Praha, Horní Měcholupy, U Golfu, 669, U Golfu 669, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
MICHAL DROZD
|
Neaktivní
od 20.01.2017
|
člen představenstva |
27.09.2016 |
Adresa: |
14700, 21964921, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Lopatecká, 615, 5 |
|
JAROSLAW ADAM CZERNEK
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
předseda představenstva |
27.09.2016 |
Adresa: |
11000, 21725616, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, V kolkovně, 920, 5 |
|
MICHAL DROZD
|
Neaktivní
od 20.01.2017
|
člen představenstva |
27.09.2016 |
Adresa: |
14700, 21964921, Praha, Podolí, Lopatecká, 615, 5, Lopatecká 615/5, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
JAROSLAW ADAM CZERNEK
|
Neaktivní
od 06.08.2017
|
předseda představenstva |
27.09.2016 |
Adresa: |
11000, 21725616, Praha, Staré Město, V kolkovně, 920, 5, V kolkovně 920/5, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|