LIBOR VOTRUBA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.03.2020 |
Adresa: |
14700, 21964220, Hlavní město Praha, Praha, Podolí, Doudova, 545, 9 |
|
LIBOR VOTRUBA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.03.2020 |
Adresa: |
14700, 21964220, Praha, Podolí, Doudova, 545, 9, Doudova 545/9, Podolí, 14700 Praha 4 |
|
Mgr. ALEŠ KUDA
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
jednatel |
16.06.2021 |
Adresa: |
25167, 14391937, Benešov, Pyšely, Pyšely, nám. T. G. Masaryka, 39 |
|
Mgr. ALEŠ KUDA
|
Neaktivní
od 29.11.2021
|
jednatel |
16.06.2021 |
Adresa: |
25167, 14391937, Benešov, Pyšely, Pyšely, nám. T. G. Masaryka, 39, nám. T. G. Masaryka 39, 25167 Pyšely |
|
Mgr. ALEŠ KUDA
|
Neaktivní
od 16.06.2021
|
jednatel |
10.11.2019 |
Adresa: |
10000, 22617515, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, U krbu, 1516, 14 |
|
Mgr. ALEŠ KUDA
|
Neaktivní
od 16.06.2021
|
jednatel |
10.11.2019 |
Adresa: |
10000, 22617515, Praha, Strašnice, U krbu, 1516, 14, U krbu 1516/14, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Mgr. ALEŠ KUDA
|
Neaktivní
od 10.11.2019
|
jednatel |
10.10.2016 |
Adresa: |
19800, 22480242, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Krčínovo náměstí, 11 |
|
Mgr. ALEŠ KUDA
|
Neaktivní
od 10.11.2019
|
jednatel |
10.10.2016 |
Adresa: |
19800, 22480242, Praha, Kyje, Krčínovo náměstí, 11, Krčínovo náměstí 11, Kyje, 19800 Praha 9 |
|