MICHAL TOMEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.11.2022 |
Adresa: |
19016, 41521552, Praha, Koloděje, Ponrepova, 471, 30 |
|
MICHAL TOMEŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.11.2022 |
Adresa: |
19016, 41521552, Praha, Koloděje, Ponrepova, 471, 30, Ponrepova 471/30, Koloděje, 19016 Praha 9 |
|
PAVEL SUCHÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
31.10.2016 |
Adresa: |
69103, 10085327, Břeclav, Rakvice, Rakvice, Hřbitovní, 675 |
|
PAVEL SUCHÁNEK
|
Aktivní
|
jednatel |
31.10.2016 |
Adresa: |
69103, 10085327, Břeclav, Rakvice, Rakvice, Hřbitovní, 675, Hřbitovní 675, 69103 Rakvice |
|
MICHAL TOMEŠ
|
Neaktivní
od 11.11.2022
|
jednatel |
27.11.2020 |
Adresa: |
19700, 22464930, Hlavní město Praha, Praha, Kbely, Rožďalovická, 641, 12 |
|
Michal Tomeš
|
Neaktivní
od 11.11.2022
|
jednatel |
27.11.2020 |
Adresa: |
19700, 22464930, Praha, Kbely, Rožďalovická, 641, 12, Rožďalovická 641/12, Kbely, 19700 Praha 9 |
|
ZDENĚK BLAŽEK
|
Neaktivní
od 10.12.2018
|
jednatel |
31.10.2016 |
Adresa: |
39165, 17373531, Tábor, Bechyně, Bechyně, Fáberova, 398 |
|
ZDENĚK BLAŽEK
|
Neaktivní
od 10.12.2018
|
jednatel |
31.10.2016 |
Adresa: |
39165, 17373531, Tábor, Bechyně, Bechyně, Fáberova, 398, Fáberova 398, 39165 Bechyně |
|