Bc. JIŘÍ FARDA
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
07.09.2018 |
Adresa: |
74235, 8472980, Nový Jičín, Odry, Odry, Dělnická, 877, 26 |
|
Bc. JIŘÍ FARDA
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
07.09.2018 |
Adresa: |
74235, 8472980, Nový Jičín, Odry, Odry, Dělnická, 877, 26, Dělnická 877/26, 74235 Odry |
|
PETR HRUŠKA
|
Neaktivní
od 07.09.2018
|
předseda správní rady |
22.09.2017 |
Adresa: |
75701, 24283479, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Kraiczova, 1040 |
|
PETR HRUŠKA
|
Neaktivní
od 07.09.2018
|
předseda správní rady |
22.09.2017 |
Adresa: |
75701, 24283479, Vsetín, Valašské Meziříčí, Valašské Meziříčí, Kraiczova, 1040, Kraiczova 1040, 75701 Valašské Meziříčí |
|
PETR HRUŠKA
|
Neaktivní
od 22.09.2017
|
předseda správní rady |
02.12.2016 |
Adresa: |
75501, 24306631, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Družby, 1431 |
|
PETR HRUŠKA
|
Neaktivní
od 22.09.2017
|
předseda správní rady |
02.12.2016 |
Adresa: |
75501, 24306631, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Družby, 1431, Družby 1431, 75501 Vsetín |
|
JUDr. MILOSLAV DRBÁLEK
|
Neaktivní
od 02.12.2016
|
předseda správní rady |
04.11.2016 |
Adresa: |
75111, 11145994, Přerov, Radslavice, Radslavice, Na Návsi, 15 |
|
JUDr. MILOSLAV DRBÁLEK
|
Neaktivní
od 02.12.2016
|
předseda správní rady |
04.11.2016 |
Adresa: |
75111, 11145994, Přerov, Radslavice, Radslavice, Na Návsi, 15, Na Návsi 15, 75111 Radslavice |
|