IVAN MOKRÁŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2022 |
Adresa: |
28125, 2459540, Kolín, Konárovice, Konárovice, Nová, 84 |
|
IVAN MOKRÁŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
23.11.2022 |
Adresa: |
28125, 2459540, Kolín, Konárovice, Konárovice, Nová, 84, Nová 84, 28125 Konárovice |
|
RUŽENA VALLOVÁ
|
Neaktivní
od 23.11.2022
|
jednatel |
01.02.2019 |
Adresa: |
28125, 2459540, Kolín, Konárovice, Konárovice, Nová, 84 |
|
RUŽENA VALLOVÁ
|
Neaktivní
od 23.11.2022
|
jednatel |
01.02.2019 |
Adresa: |
28125, 2459540, Kolín, Konárovice, Konárovice, Nová, 84, Nová 84, 28125 Konárovice |
|
RUŽENA VALLOVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2019
|
jednatel |
24.07.2018 |
Adresa: |
28002, 21180377, Kolín, Kolín, Kolín V, Pejřimská, 379 |
|
RUŽENA VALLOVÁ
|
Neaktivní
od 01.02.2019
|
jednatel |
24.07.2018 |
Adresa: |
28002, 21180377, Kolín, Kolín, Kolín V, Pejřimská, 379, Pejřimská 379, Kolín V, 28002 Kolín |
|
IVAN MOKRÁŠ
|
Neaktivní
od 24.07.2018
|
jednatel |
08.11.2016 |
Adresa: |
28002, 21189692, Kolín, Kolín, Kolín V, Za Baštou, 1358 |
|
IVAN MOKRÁŠ
|
Neaktivní
od 24.07.2018
|
jednatel |
08.11.2016 |
Adresa: |
28002, 21189692, Kolín, Kolín, Kolín V, Za Baštou, 1358, Za Baštou 1358, Kolín V, 28002 Kolín |
|