Ing. JAROSLAV KURČÍK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
11.06.2024 |
Adresa: |
14900, 26151618, Praha, Šeberov, K oboře, 898, K oboře 898, Šeberov, 14900 Praha 4 |
|
Mgr. GEORGIOS KOULISIANIS
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
11.06.2024 |
Adresa: |
63500, 19312270, Brno-město, Brno, Bystrc, Pod Horkou, 503, 9, Pod Horkou 503/9, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. Jan Stoklasa
|
Aktivní
|
člen představenstva |
11.06.2024 |
Adresa: |
25162, 26027453, Praha-východ, Louňovice, Louňovice, Polní, 240, Polní 240, 25162 Louňovice |
|
Ing. JAN STOKLASA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
31.03.2022 |
Adresa: |
25162, 26027453, Praha-východ, Louňovice, Louňovice, Polní, 240 |
|
Ing. JAROSLAV KURČÍK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
27.06.2019 |
Adresa: |
14900, 26151618, Hlavní město Praha, Praha, Šeberov, K oboře, 898 |
|
Mgr. GEORGIOS KOULISIANIS
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
27.06.2019 |
Adresa: |
63500, 19312270, Brno-město, Brno, Bystrc, Pod Horkou, 503, 9 |
|
Ing. Jan Stoklasa
|
Neaktivní
od 11.06.2024
|
člen představenstva |
31.03.2022 |
Adresa: |
25162, 26027453, Praha-východ, Louňovice, Louňovice, Polní, 240, Polní 240, 25162 Louňovice |
|
Ing. JAN STOKLASA
|
Neaktivní
od 31.03.2022
|
člen představenstva |
27.06.2019 |
Adresa: |
25162, 26027453, Praha-východ, Louňovice, Louňovice, Polní, 240 |
|
Ing. Jan Stoklasa
|
Neaktivní
od 31.03.2022
|
člen představenstva |
27.06.2019 |
Adresa: |
25162, 26027453, Praha-východ, Louňovice, Louňovice, Polní, 240, Polní 240, 25162 Louňovice |
|
Ing. JAROSLAV KURČÍK
|
Neaktivní
od 11.06.2024
|
předseda představenstva |
27.06.2019 |
Adresa: |
14900, 26151618, Praha, Šeberov, K oboře, 898, K oboře 898, Šeberov, 14900 Praha 4 |
|
Mgr. GEORGIOS KOULISIANIS
|
Neaktivní
od 11.06.2024
|
místopředseda představenstva |
27.06.2019 |
Adresa: |
63500, 19312270, Brno-město, Brno, Bystrc, Pod Horkou, 503, 9, Pod Horkou 503/9, Bystrc, 63500 Brno |
|
JEAN CARLO PIERRE MÜLLER
|
Neaktivní
od 27.06.2019
|
člen představenstva |
10.01.2017 |
Adresa: |
L-8380, Kleinbettingen, 1 rue du Moulin |
|
JEAN CARLO PIERRE MÜLLER
|
Neaktivní
od 27.06.2019
|
člen představenstva |
10.01.2017 |
Adresa: |
Kleinbettingen, 1 rue du Moulin, L-8380, 1 rue du Moulin, L-8380 Kleinbettingen, Lucembursko |
|
Mgr. KAROLÍNA ŠKVOROVÁ
|
Neaktivní
od 10.01.2017
|
člen představenstva |
11.11.2016 |
Adresa: |
10400, 22647830, Hlavní město Praha, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 757, 20 |
|
Mgr. KAROLÍNA ŠKVOROVÁ
|
Neaktivní
od 10.01.2017
|
člen představenstva |
11.11.2016 |
Adresa: |
10400, 22647830, Praha, Uhříněves, V bytovkách, 757, 20, V bytovkách 757/20, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|