ROMAN DOMALEWSKI
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2019 |
Adresa: |
71200, 73062863, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Sprašová, 887, 10 |
|
ROMAN DOMALEWSKI
|
Aktivní
|
jednatel |
08.08.2019 |
Adresa: |
71200, 73062863, Ostrava-město, Ostrava, Muglinov, Sprašová, 887, 10, Sprašová 887/10, Muglinov, 71200 Ostrava |
|
ROMAN DOMALEWSKI
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
18.02.2019 |
Adresa: |
73301, 24207357, Karviná, Karviná, Fryštát, Zámecká, 96, 1 |
|
ROMAN DOMALEWSKI
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
18.02.2019 |
Adresa: |
73301, 24207357, Karviná, Karviná, Fryštát, Zámecká, 96, 1, Zámecká 96/1, Fryštát, 73301 Karviná |
|
TOMASZ TERMANOWSKI
|
Neaktivní
od 18.02.2019
|
Jednatel |
01.12.2016 |
Adresa: |
32-020 Lednica Górna, 344 |
|
TOMASZ TERMANOWSKI
|
Neaktivní
od 18.02.2019
|
Jednatel |
01.12.2016 |
Adresa: |
32-020 Lednica Górna, 344, 344, 32-020 Lednica Górna, Polsko |
|
MILADA BORÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.12.2016
|
jednatel |
14.11.2016 |
Adresa: |
74285, 73710270, Ostrava-město, Vřesina, Vřesina, Záhumení, 882 |
|
MILADA BORÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.12.2016
|
jednatel |
14.11.2016 |
Adresa: |
74285, 73710270, Ostrava-město, Vřesina, Vřesina, Záhumení, 882, Záhumení 882, 74285 Vřesina |
|