JAROSLAV SMÍTAL
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
jednatel |
16.12.2020 |
Adresa: |
74301, 80055915, Nový Jičín, Bílovec, Bílovec, Zahradní, 1198, 24 |
|
JAROSLAV SMÍTAL
|
Neaktivní
od 05.10.2022
|
jednatel |
16.12.2020 |
Adresa: |
74301, 80055915, Nový Jičín, Bílovec, Bílovec, Zahradní, 1198, 24, Zahradní 1198/24, 74301 Bílovec |
|
JAROSLAV SMÍTAL
|
Neaktivní
od 16.12.2020
|
jednatel |
10.09.2019 |
Adresa: |
63800, 19259344, Brno-město, Brno, Lesná, Halasovo náměstí, 113, 3 |
|
JAROSLAV SMÍTAL
|
Neaktivní
od 16.12.2020
|
jednatel |
10.09.2019 |
Adresa: |
63800, 19259344, Brno-město, Brno, Lesná, Halasovo náměstí, 113, 3, Halasovo náměstí 113/3, Lesná, 63800 Brno |
|
RUDOLF DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 10.09.2019
|
jednatel |
10.06.2018 |
Adresa: |
61500, 19670583, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Šámalova, 727, 85 |
|
RUDOLF DOLEŽAL
|
Neaktivní
od 10.09.2019
|
jednatel |
10.06.2018 |
Adresa: |
61500, 19670583, Brno-město, Brno, Zábrdovice, Šámalova, 727, 85, Šámalova 727/85, Zábrdovice, 61500 Brno |
|
FREDERIK WALD
|
Neaktivní
od 10.06.2018
|
jednatel |
29.11.2016 |
Adresa: |
66601, 25993682, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Bezručova, 1751 |
|
FREDERIK WALD
|
Neaktivní
od 10.06.2018
|
jednatel |
29.11.2016 |
Adresa: |
66601, 25993682, Brno-venkov, Tišnov, Tišnov, Bezručova, 1751, Bezručova 1751, 66601 Tišnov |
|
LUCIE POTANČOKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
jednatel |
15.11.2016 |
Adresa: |
67401, 26068621, Třebíč, Třebíč, Týn, Koutkova, 342 |
|
LUCIE POTANČOKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
jednatel |
15.11.2016 |
Adresa: |
67401, 26068621, Třebíč, Třebíč, Týn, Koutkova, 342, Koutkova 342, Týn, 67401 Třebíč |
|