MILOSLAV ZACH
|
Aktivní
|
jednatel |
20.04.2024 |
Adresa: |
16000, 86065041, Praha, Bubeneč, Heineho, 1144, 8, Heineho 1144/8, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
MILOSLAV ZACH
|
Aktivní
|
jednatel |
07.05.2018 |
Adresa: |
16000, 22185291, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Heineho, 1065, 8 |
|
MILOSLAV ZACH
|
Neaktivní
od 20.04.2024
|
jednatel |
28.02.2024 |
|
MILOSLAV ZACH
|
Neaktivní
od 28.02.2024
|
jednatel |
07.05.2018 |
Adresa: |
16000, 22185291, Praha, Bubeneč, Heineho, 1065, 8, Heineho 1065/8, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
JAROSLAV DVOŘÁK
|
Neaktivní
od 07.05.2018
|
jednatel |
18.11.2016 |
Adresa: |
39005, 19822383, Tábor, Tábor, Tábor, Moskevská, 2726, 12 |
|
PETR HOFHANZL
|
Neaktivní
od 07.05.2018
|
jednatel |
18.11.2016 |
Adresa: |
39001, 28172965, Tábor, Tábor, Čelkovice, K Babí hoře, 285 |
|
Jaroslav Dvořák
|
Neaktivní
od 07.05.2018
|
jednatel |
18.11.2016 |
Adresa: |
39005, 19822383, Tábor, Tábor, Tábor, Moskevská, 2726, 12, Moskevská 2726/12, 39005 Tábor |
|
PETR HOFHANZL
|
Neaktivní
od 07.05.2018
|
jednatel |
18.11.2016 |
Adresa: |
39001, 28172965, Tábor, Tábor, Čelkovice, K Babí hoře, 285, K Babí hoře 285, Čelkovice, 39001 Tábor |
|