JAROSLAV KŘÍŽ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.11.2023 |
Adresa: |
11000, 21707103, Praha, Nové Město, Jindřišská, 901, 5, Jindřišská 901/5, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
JAROSLAV KŘÍŽ
|
Aktivní
|
jednatel |
21.07.2020 |
Adresa: |
14700, 21808813, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Žalmanova, 1193, 6 |
|
JAROSLAV KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 29.11.2023
|
jednatel |
21.07.2020 |
Adresa: |
14700, 21808813, Praha, Braník, Žalmanova, 1193, 6, Žalmanova 1193/6, Braník, 14700 Praha 4 |
|
JAROSLAV KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 21.07.2020
|
jednatel |
26.11.2018 |
Adresa: |
11000, 21714436, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Národní, 1987, 22 |
|
JAROSLAV KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 21.07.2020
|
jednatel |
26.11.2018 |
Adresa: |
11000, 21714436, Praha, Nové Město, Národní, 1987, 22, Národní 1987/22, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
JAROSLAV KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 26.11.2018
|
jednatel |
13.04.2018 |
Adresa: |
14700, 21808813, Hlavní město Praha, Praha, Braník, Žalmanova, 1193, 6 |
|
JAROSLAV KŘÍŽ
|
Neaktivní
od 26.11.2018
|
jednatel |
13.04.2018 |
Adresa: |
14700, 21808813, Praha, Braník, Žalmanova, 1193, 6, Žalmanova 1193/6, Braník, 14700 Praha 4 |
|
DÁŠA ZÁBRANSKÁ
|
Neaktivní
od 13.04.2018
|
jednatel |
17.08.2017 |
Adresa: |
43111, 23542357, Chomutov, Jirkov, Jirkov, Vančurova, 1153 |
|
Dáša Zábranská
|
Neaktivní
od 13.04.2018
|
jednatel |
17.08.2017 |
Adresa: |
43111, 23542357, Chomutov, Jirkov, Jirkov, Vančurova, 1153, Vančurova 1153, 43111 Jirkov |
|
MICHAL KÁBRT
|
Neaktivní
od 17.08.2017
|
jednatel |
24.11.2016 |
Adresa: |
55225, 73636223, Náchod, Rychnovek, Rychnovek, 96 |
|
MICHAL KÁBRT
|
Neaktivní
od 17.08.2017
|
jednatel |
24.11.2016 |
Adresa: |
55225, 73636223, Náchod, Rychnovek, Rychnovek, 96, č.p. 96, 55225 Rychnovek |
|