DANIEL MESSELE BALCHA
|
Aktivní
|
jednatel |
08.03.2024 |
Adresa: |
15521, 28052251, Praha, Sobín, Slavičínská, 154, 8, Slavičínská 154/8, Sobín, 15521 Praha 5 |
|
DANIEL MESSELE BALCHA
|
Aktivní
|
jednatel |
22.08.2021 |
Adresa: |
16300, 22706577, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Na chobotě, 1344, 4 |
|
DANIEL MESSELE BALCHA
|
Neaktivní
od 08.03.2024
|
jednatel |
22.08.2021 |
Adresa: |
16300, 22706577, Praha, Řepy, Na chobotě, 1344, 4, Na chobotě 1344/4, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
DANIEL MESSELE BALCHA
|
Neaktivní
od 22.08.2021
|
jednatel |
06.06.2021 |
Adresa: |
16300, 22732926, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Žalanského, 291, 12b |
|
DANIEL MESSELE BALCHA
|
Neaktivní
od 22.08.2021
|
jednatel |
06.06.2021 |
Adresa: |
16300, 22732926, Praha, Řepy, Žalanského, 291, 12b, Žalanského 291/12b, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
DANIEL MESSELE BALCHA
|
Neaktivní
od 06.06.2021
|
jednatel |
01.05.2020 |
Adresa: |
16300, 22706577, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Na chobotě, 1344, 4 |
|
DANIEL MESSELE BALCHA
|
Neaktivní
od 06.06.2021
|
jednatel |
01.05.2020 |
Adresa: |
16300, 22706577, Praha, Řepy, Na chobotě, 1344, 4, Na chobotě 1344/4, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
DANIEL MESSELE BALCHA
|
Neaktivní
od 01.05.2020
|
jednatel |
29.11.2016 |
Adresa: |
16200, 22170791, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Zvoníčkova, 1927, 5 |
|
DANIEL MESSELE BALCHA
|
Neaktivní
od 01.05.2020
|
jednatel |
29.11.2016 |
Adresa: |
16200, 22170791, Praha, Břevnov, Zvoníčkova, 1927, 5, Zvoníčkova 1927/5, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|