MARTIN KURUC
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
06.04.2022 |
Adresa: |
25242, 25851292, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Sluneční, 803 |
|
MARTIN KURUC
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
06.04.2022 |
Adresa: |
25242, 25851292, Praha-západ, Jesenice, Jesenice, Sluneční, 803, Sluneční 803, 25242 Jesenice |
|
MARTIN KURUC
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
předseda představenstva |
29.08.2018 |
Adresa: |
25242, 78584418, Praha-západ, Jesenice, Osnice, Ibišková, 662 |
|
MARTIN KURUC
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
předseda představenstva |
29.08.2018 |
Adresa: |
25242, 78584418, Praha-západ, Jesenice, Osnice, Ibišková, 662, Ibišková 662, Osnice, 25242 Jesenice |
|
MARTIN KURUC
|
Neaktivní
od 29.08.2018
|
předseda představenstva |
03.08.2018 |
Adresa: |
25242, 26112507, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Skřivanová, 94 |
|
MARTIN KURUC
|
Neaktivní
od 29.08.2018
|
předseda představenstva |
03.08.2018 |
Adresa: |
25242, 26112507, Praha-západ, Jesenice, Zdiměřice, Skřivanová, 94, Skřivanová 94, Zdiměřice, 25242 Jesenice |
|
MARTIN KURUC
|
Neaktivní
od 03.08.2018
|
předseda představenstva |
29.11.2016 |
Adresa: |
43004, 23525312, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Březenecká, 4471 |
|
Ing. ANDREJ SVRČEK
|
Neaktivní
od 15.02.2022
|
člen představenstva |
29.11.2016 |
Adresa: |
Bratislava - Nové Město, Na varte 13200/2C |
|
MARTIN KURUC
|
Neaktivní
od 03.08.2018
|
předseda představenstva |
29.11.2016 |
Adresa: |
43004, 23525312, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Březenecká, 4471, Březenecká 4471, 43004 Chomutov |
|
Ing. ANDREJ SVRČEK
|
Neaktivní
od 15.02.2022
|
člen představenstva |
29.11.2016 |
Adresa: |
Bratislava - Nové Město, Na varte 13200/2C, Na varte 13200/2C, Bratislava - Nové Město, Slovensko |
|