ALEŠ CEMPER
|
Aktivní
|
jednatel |
11.06.2024 |
Adresa: |
16200, 22282157, Praha, Veleslavín, Křenova, 251, 8, Křenova 251/8, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
PETR JÍLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
16.11.2022 |
Adresa: |
18200, 22395610, Praha, Střížkov, Bínova, 532, 8 |
|
PETR PUJMAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.12.2019 |
Adresa: |
16000, 22286799, Hlavní město Praha, Praha, Vokovice, Půlkruhová, 266, 45 |
|
PETR PUJMAN
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.12.2019 |
Adresa: |
16000, 22286799, Praha, Vokovice, Půlkruhová, 266, 45, Půlkruhová 266/45, Vokovice, 16000 Praha 6 |
|
PETR JÍLEK
|
Neaktivní
od 11.06.2024
|
jednatel |
16.11.2022 |
Adresa: |
18200, 22395610, Praha, Střížkov, Bínova, 532, 8, Bínova 532/8, Střížkov, 18200 Praha 8 |
|
KATARÍNA KOHLMAYER
|
Neaktivní
od 16.11.2022
|
Jednatel |
25.01.2019 |
Adresa: |
81106, Bratislava, Šulekova 4 |
|
PAVEL ŠAROCH
|
Neaktivní
od 16.11.2022
|
Jednatel |
25.01.2019 |
Adresa: |
16400, 22212507, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Ke Kulišce, 2303, 7 |
|
MARTIN CHROMEC
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
Jednatel |
25.01.2019 |
Adresa: |
16900, 22170995, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1944, 1b |
|
MARTIN CHROMEC
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
Jednatel |
25.01.2019 |
Adresa: |
16900, 22170995, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1944, 1b, Pod Marjánkou 1944/1b, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
PAVEL ŠAROCH
|
Neaktivní
od 16.11.2022
|
Jednatel |
25.01.2019 |
Adresa: |
16400, 22212507, Praha, Dejvice, Ke Kulišce, 2303, 7, Ke Kulišce 2303/7, Dejvice, 16400 Praha 6 |
|
KATARÍNA KOHLMAYER
|
Neaktivní
od 16.11.2022
|
Jednatel |
25.01.2019 |
Adresa: |
Bratislava, Šulekova 4, 81106, Šulekova 4, 81106 Bratislava, Slovensko |
|
PAVEL ŠAROCH
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
Jednatel B |
22.06.2018 |
Adresa: |
16400, 22212507, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Ke Kulišce, 2303, 7 |
|
PAVEL ŠAROCH
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
Jednatel B |
22.06.2018 |
Adresa: |
16400, 22212507, Praha, Dejvice, Ke Kulišce, 2303, 7, Ke Kulišce 2303/7, Dejvice, 16400 Praha 6 |
|
RICARDO BLACH VIZOSO
|
Neaktivní
od 22.06.2018
|
Jednatel B |
14.07.2017 |
Adresa: |
3106, Limassol, John Kennedy Av. 51 |
|
JAN HALAMA
|
Neaktivní
od 22.06.2018
|
Jednatel B |
14.07.2017 |
Adresa: |
32600, 24506371, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Ruská, 1016, 30 |
|
KATARÍNA KOHLMAYER
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
jednatel A |
14.07.2017 |
Adresa: |
81106, Bratislava, Šulekova 4 |
|
MARTIN CHROMEC
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
Jednatel A |
14.07.2017 |
Adresa: |
16900, 22170995, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1944, 1b |
|
RICARDO BLACH VIZOSO
|
Neaktivní
od 22.06.2018
|
Jednatel B |
14.07.2017 |
Adresa: |
Limassol, John Kennedy Av. 51, 3106, John Kennedy Av. 51, 3106 Limassol, Kypr |
|
JAN HALAMA
|
Neaktivní
od 22.06.2018
|
Jednatel B |
14.07.2017 |
Adresa: |
32600, 24506371, Plzeň-město, Plzeň, Východní Předměstí, Ruská, 1016, 30, Ruská 1016/30, Východní Předměstí, 32600 Plzeň |
|
MARTIN CHROMEC
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
Jednatel A |
14.07.2017 |
Adresa: |
16900, 22170995, Praha, Břevnov, Pod Marjánkou, 1944, 1b, Pod Marjánkou 1944/1b, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
KATARÍNA KOHLMAYER
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
jednatel A |
14.07.2017 |
Adresa: |
Bratislava, Šulekova 4, 81106, Šulekova 4, 81106 Bratislava, Slovensko |
|
KLÁRA JANOVSKÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2017
|
jednatel |
19.12.2016 |
Adresa: |
39101, 27869261, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše, 1186 |
|
KLÁRA JANOVSKÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2017
|
jednatel |
19.12.2016 |
Adresa: |
39101, 27869261, Tábor, Sezimovo Ústí, Sezimovo Ústí, Dr. E. Beneše, 1186, Dr. E. Beneše 1186, 39101 Sezimovo Ústí |
|