Ing. ŠTĚPÁN RÁZGA
|
Aktivní
|
jednatel |
26.09.2024 |
Adresa: |
10000, 72910941, Praha, Strašnice, Na výsluní, 3388, 43, Na výsluní 3388/43, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
ŽANETA HUŇKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
30.12.2022 |
Adresa: |
25082, 79185291, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Škvorecká, 2066 |
|
Mgr. JURIJ KOSTAŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.08.2022 |
Adresa: |
25101, 28265165, Praha-východ, Herink, Herink, Květinová, 158 |
|
Mgr. JURIJ KOSTAŠ
|
Aktivní
|
jednatel |
03.08.2022 |
Adresa: |
25101, 28265165, Praha-východ, Herink, Herink, Květinová, 158, Květinová 158, 25101 Herink |
|
ŽANETA HUŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 26.09.2024
|
Jednatel |
30.12.2022 |
Adresa: |
25082, 79185291, Praha-východ, Úvaly, Úvaly, Škvorecká, 2066, Škvorecká 2066, 25082 Úvaly |
|
ŽANETA HUŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2022
|
Jednatel |
30.04.2020 |
Adresa: |
29476, 12621544, Praha-východ, Sudovo Hlavno, Sudovo Hlavno, 174 |
|
RADIM OHNSORG
|
Neaktivní
od 03.08.2022
|
Jednatel |
30.04.2020 |
Adresa: |
58861, 12293831, Jihlava, Kostelec, Kostelec, 135 |
|
RADIM OHNSORG
|
Neaktivní
od 03.08.2022
|
Jednatel |
30.04.2020 |
Adresa: |
58861, 12293831, Jihlava, Kostelec, Kostelec, 135, č.p. 135, 58861 Kostelec |
|
ŽANETA HUŇKOVÁ
|
Neaktivní
od 30.12.2022
|
Jednatel |
30.04.2020 |
Adresa: |
29476, 12621544, Praha-východ, Sudovo Hlavno, Sudovo Hlavno, 174, č.p. 174, 29476 Sudovo Hlavno |
|
LUKÁŠ NOVÁK
|
Neaktivní
od 30.04.2020
|
jednatel |
21.12.2016 |
Adresa: |
58601, 12332119, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Úvoz, 173, 18 |
|
LUKÁŠ NOVÁK
|
Neaktivní
od 30.04.2020
|
jednatel |
21.12.2016 |
Adresa: |
58601, 12332119, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Úvoz, 173, 18, Úvoz 173/18, 58601 Jihlava |
|