VIKTOR CHROBOK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
18.07.2024 |
Adresa: |
19800, 74278959, Praha, Hostavice, Tulkova, 769, 10, Tulkova 769/10, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
DAVID CHROBOK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
18.07.2024 |
Adresa: |
50011, 23916389, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Na Jezírkách, 316, 48, Na Jezírkách 316/48, Třebeš, 50011 Hradec Králové |
|
Ing. DAVID CHROBOK
|
Aktivní
|
místopředseda představenstva |
25.09.2020 |
Adresa: |
50011, 23916389, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Na Jezírkách, 316, 48 |
|
Mgr. Ing. VIKTOR CHROBOK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
25.09.2020 |
Adresa: |
19800, 74278959, Hlavní město Praha, Praha, Hostavice, Tulkova, 769, 10 |
|
Ing. DAVID CHROBOK
|
Neaktivní
od 18.07.2024
|
místopředseda představenstva |
25.09.2020 |
Adresa: |
50011, 23916389, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Na Jezírkách, 316, 48, Na Jezírkách 316/48, Třebeš, 50011 Hradec Králové |
|
Mgr. Ing. VIKTOR CHROBOK
|
Neaktivní
od 18.07.2024
|
předseda představenstva |
25.09.2020 |
Adresa: |
19800, 74278959, Praha, Hostavice, Tulkova, 769, 10, Tulkova 769/10, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
Ing. DAVID CHROBOK
|
Neaktivní
od 25.09.2020
|
člen představenstva |
02.07.2020 |
Adresa: |
50011, 23916389, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Na Jezírkách, 316, 48 |
|
Mgr. Ing. VIKTOR CHROBOK
|
Neaktivní
od 25.09.2020
|
člen představenstva |
02.07.2020 |
Adresa: |
19800, 74278959, Hlavní město Praha, Praha, Hostavice, Tulkova, 769, 10 |
|
Ing. DAVID CHROBOK
|
Neaktivní
od 25.09.2020
|
člen představenstva |
02.07.2020 |
Adresa: |
50011, 23916389, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, Na Jezírkách, 316, 48, Na Jezírkách 316/48, Třebeš, 50011 Hradec Králové |
|
Mgr. Ing. VIKTOR CHROBOK
|
Neaktivní
od 25.09.2020
|
člen představenstva |
02.07.2020 |
Adresa: |
19800, 74278959, Praha, Hostavice, Tulkova, 769, 10, Tulkova 769/10, Hostavice, 19800 Praha 9 |
|
ing. MARTIN ULČÁK
|
Neaktivní
od 11.05.2020
|
předseda představenstva |
16.11.2017 |
Adresa: |
16000, 22203567, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Zelená, 1570, 14a |
|
Ing. TEREZA BÁRTOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2020
|
místopředseda představenstva |
16.11.2017 |
Adresa: |
18200, 26210061, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Nad Rokoskou, 2361, 2a |
|
ing. Martin Ulčák
|
Neaktivní
od 11.05.2020
|
předseda představenstva |
16.11.2017 |
Adresa: |
16000, 22203567, Praha, Dejvice, Zelená, 1570, 14a, Zelená 1570/14a, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. TEREZA BÁRTOVÁ
|
Neaktivní
od 02.07.2020
|
místopředseda představenstva |
16.11.2017 |
Adresa: |
18200, 26210061, Praha, Libeň, Nad Rokoskou, 2361, 2a, Nad Rokoskou 2361/2a, Libeň, 18200 Praha 8 |
|
Ing. TEREZA BÁRTOVÁ
|
Neaktivní
od 16.11.2017
|
člen představenstva |
28.12.2016 |
Adresa: |
18200, 26210061, Hlavní město Praha, Praha, Libeň, Nad Rokoskou, 2361, 2a |
|
Ing. TEREZA BÁRTOVÁ
|
Neaktivní
od 16.11.2017
|
člen představenstva |
28.12.2016 |
Adresa: |
18200, 26210061, Praha, Libeň, Nad Rokoskou, 2361, 2a, Nad Rokoskou 2361/2a, Libeň, 18200 Praha 8 |
|