NAĎA SIGMUNDOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.06.2022 |
Adresa: |
33901, 21484481, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Purkyňova, 737 |
|
NAĎA SIGMUNDOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.06.2022 |
Adresa: |
33901, 21484481, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Purkyňova, 737, Purkyňova 737, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
Mgr. Ing. PETR KOPAČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
18.10.2017 |
Adresa: |
33901, 21484481, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Purkyňova, 737 |
|
Mgr. Ing. PETR KOPAČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
18.10.2017 |
Adresa: |
33901, 21484481, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Purkyňova, 737, Purkyňova 737, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
NAĎA KOPAČKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2022
|
jednatel |
07.02.2018 |
Adresa: |
33901, 21484481, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Purkyňova, 737 |
|
NAĎA KOPAČKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.06.2022
|
jednatel |
07.02.2018 |
Adresa: |
33901, 21484481, Klatovy, Klatovy, Klatovy II, Purkyňova, 737, Purkyňova 737, Klatovy II, 33901 Klatovy |
|
PAVLA VŐRŐSOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2018
|
jednatel |
18.10.2017 |
Adresa: |
33901, 21419281, Klatovy, Klatovy, Sobětice, 56 |
|
PAVLA VŐRŐSOVÁ
|
Neaktivní
od 07.02.2018
|
jednatel |
18.10.2017 |
Adresa: |
33901, 21419281, Klatovy, Klatovy, Sobětice, 56, Sobětice 56, 33901 Klatovy |
|
ALEŠ MOCEK
|
Neaktivní
od 18.10.2017
|
jednatel |
04.01.2017 |
Adresa: |
38241, 8770140, Český Krumlov, Kaplice, Kaplice, Linecká, 644 |
|
Aleš Mocek
|
Neaktivní
od 18.10.2017
|
jednatel |
04.01.2017 |
Adresa: |
38241, 8770140, Český Krumlov, Kaplice, Kaplice, Linecká, 644, Linecká 644, 38241 Kaplice |
|