TOMÁŠ HORYNA
|
Aktivní
|
Jednatel |
07.06.2024 |
Adresa: |
40721, 94935, Děčín, Česká Kamenice, Česká Kamenice, Janáčkova, 205, Janáčkova 205, 40721 Česká Kamenice |
|
ONDŘEJ HLAVSA
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.05.2021 |
Adresa: |
13000, 21787093, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Viklefova, 1825, 8 |
|
ONDŘEJ HLAVSA
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.05.2021 |
Adresa: |
13000, 21787093, Praha, Žižkov, Viklefova, 1825, 8, Viklefova 1825/8, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. BŘETISLAV NOVOSAD
|
Neaktivní
od 28.05.2021
|
jednatel |
02.09.2019 |
Adresa: |
70200, 3199291, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Mánesova, 3000, 17 |
|
Ing. BŘETISLAV NOVOSAD
|
Neaktivní
od 28.05.2021
|
jednatel |
02.09.2019 |
Adresa: |
70200, 3199291, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Mánesova, 3000, 17, Mánesova 3000/17, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
PAVEL ŠČEPKA
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
jednatel |
08.01.2017 |
Adresa: |
58601, 74313550, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Kainarova, 5709, 73 |
|
PAVEL ŠČEPKA
|
Neaktivní
od 02.09.2019
|
jednatel |
08.01.2017 |
Adresa: |
58601, 74313550, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Kainarova, 5709, 73, Kainarova 5709/73, 58601 Jihlava |
|