Informace o společnosti
Datum aktualizace:
21.05.2024
Název: | VIAT s.r.o. |
ICO: | 05705398 |
Registrovaná adresa: | 60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19, Lidická 700/19, Veveří, 60200 Brno |
Začleněno na: | 18.01.2017 |
Předmět podnikání: |
projektová činnost ve výstavbě
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti: - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Projektování pozemkových úprav - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy - Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obory činnosti:- Zprostředkování obchodu a služeb- Velkoobchod a maloobchod- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků- Projektování pozemkových úprav- Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy- Výroba, obchod a služby jinde nezařazené
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. MICHAL HARAŠTA | Aktivní | 04.05.2022 | |
|
|||
Ing. MICHAL HARAŠTA | Aktivní | 04.05.2022 | |
|
|||
Ing. PETR GUŇKA | Aktivní | 18.01.2017 | |
|
|||
Ing. PETR GUŇKA | Aktivní | 18.01.2017 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. MICHAL HARAŠTA | Aktivní | jednatel | 04.05.2022 |
|
|||
Ing. MICHAL HARAŠTA | Aktivní | jednatel | 04.05.2022 |
|
|||
Ing. PETR GUŇKA | Aktivní | jednatel | 18.01.2017 |
|
|||
Ing. PETR GUŇKA | Aktivní | jednatel | 18.01.2017 |
|
|||
RICHARD MAZAL | Neaktivní od 16.03.2022 | jednatel | 18.01.2017 |
|
|||
RICHARD MAZAL | Neaktivní od 16.03.2022 | jednatel | 18.01.2017 |
|
Registrační číslo VIAT s.r.o. je 05705398.
Registrační adresa VIAT s.r.o. je 60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19, Lidická 700/19, Veveří, 60200 Brno.
VIAT s.r.o. byla založena 18.01.2017.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. MICHAL HARAŠTA, Ing. MICHAL HARAŠTA, Ing. PETR GUŇKA, Ing. PETR GUŇKA.