MgA. JAN DARKS
|
Aktivní
|
jednatel |
18.03.2023 |
Adresa: |
25231, 6590110, Praha-západ, Všenory, Všenory, Na Kobylce, 101, Na Kobylce 101, 25231 Všenory |
|
MgA. JAN DARKS
|
Aktivní
|
jednatel |
20.02.2023 |
Adresa: |
28911, 2471621, Kolín, Pečky, Pečky, V Horkách, 936 |
|
MgA. MICHAL SLJUSAR
|
Aktivní
|
jednatel |
09.05.2018 |
Adresa: |
14000, 21949492, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Maroldova, 1147, 6 |
|
MgA. MICHAL SLJUSAR
|
Aktivní
|
jednatel |
09.05.2018 |
Adresa: |
14000, 21949492, Praha, Nusle, Maroldova, 1147, 6, Maroldova 1147/6, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
MgA. JAN DARKS
|
Neaktivní
od 18.03.2023
|
jednatel |
20.02.2023 |
Adresa: |
28911, 2471621, Kolín, Pečky, Pečky, V Horkách, 936, V Horkách 936, 28911 Pečky |
|
MgA. MICHAL SLJUSAR
|
Neaktivní
od 09.05.2018
|
jednatel |
26.04.2018 |
Adresa: |
10100, 22671897, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68 |
|
MgA. MICHAL SLJUSAR
|
Neaktivní
od 09.05.2018
|
jednatel |
26.04.2018 |
Adresa: |
10100, 22671897, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68, Vršovická 1429/68, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
MgA. MICHAIL SLJUSAR
|
Neaktivní
od 26.04.2018
|
jednatel |
02.11.2017 |
Adresa: |
10100, 22671897, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68 |
|
MgA. MICHAIL SLJUSAR
|
Neaktivní
od 26.04.2018
|
jednatel |
02.11.2017 |
Adresa: |
10100, 22671897, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68, Vršovická 1429/68, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
MgA. JAN DRŠKA
|
Neaktivní
od 20.02.2023
|
jednatel |
20.01.2017 |
Adresa: |
28911, 2471621, Kolín, Pečky, Pečky, V Horkách, 936 |
|
MgA. MYKHAYLO SLYUSAR
|
Neaktivní
od 02.11.2017
|
jednatel |
20.01.2017 |
Adresa: |
10600, 22686380, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Narcisová, 2849, 6 |
|
MgA. MYKHAYLO SLYUSAR
|
Neaktivní
od 02.11.2017
|
jednatel |
20.01.2017 |
Adresa: |
10600, 22686380, Praha, Záběhlice, Narcisová, 2849, 6, Narcisová 2849/6, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
MgA. JAN DRŠKA
|
Neaktivní
od 20.02.2023
|
jednatel |
20.01.2017 |
Adresa: |
28911, 2471621, Kolín, Pečky, Pečky, V Horkách, 936, V Horkách 936, 28911 Pečky |
|