Ing. arch. ONDŘEJ ŠETKA
|
Neaktivní
od 01.07.2021
|
Jednatel |
14.02.2020 |
Adresa: |
16100, 22222561, Hlavní město Praha, Praha, Liboc, Nová Šárka, 526, 27 |
|
Ing. arch. ONDŘEJ ŠETKA
|
Neaktivní
od 01.07.2021
|
Jednatel |
14.02.2020 |
Adresa: |
16100, 22222561, Praha, Liboc, Nová Šárka, 526, 27, Nová Šárka 526/27, Liboc, 16100 Praha 6 |
|
Ing. MICHAEL ALMÁSY
|
Neaktivní
od 14.02.2020
|
jednatel |
28.12.2019 |
Adresa: |
25210, 27054021, Praha-západ, Černolice, Černolice, Nad loukou, 193 |
|
Ing. MICHAEL ALMÁSY
|
Neaktivní
od 14.02.2020
|
jednatel |
28.12.2019 |
Adresa: |
25210, 27054021, Praha-západ, Černolice, Černolice, Nad loukou, 193, Nad loukou 193, 25210 Černolice |
|
Ing. ROLAND HOFMAN
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
jednatel |
22.12.2017 |
Adresa: |
74101, 8398356, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Sportovní, 1782, 18 |
|
Ing. ROLAND HOFMAN
|
Neaktivní
od 28.12.2019
|
jednatel |
22.12.2017 |
Adresa: |
74101, 8398356, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Sportovní, 1782, 18, Sportovní 1782/18, 74101 Nový Jičín |
|
Mgr. MARTIN ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 22.12.2017
|
jednatel |
25.01.2017 |
Adresa: |
14200, 21849781, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11 |
|
Mgr. Martin Žižka
|
Neaktivní
od 22.12.2017
|
jednatel |
25.01.2017 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11, U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|