AHC a.s.
07443994 |
Aktivní
|
Jednatel |
18.01.2024 |
Adresa: |
11000, 21722609, Praha, Staré Město, Týnská, 632, 10, Týnská 632/10, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Mgr. IVANA MAJERECHOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
25.05.2021 |
Adresa: |
15500, 22123954, Hlavní město Praha, Praha, Stodůlky, Kettnerova, 2060, 4 |
|
Nový Ambeat 2 a.s.
07443994 |
Neaktivní
od 18.01.2024
|
Jednatel |
12.01.2024 |
Adresa: |
11000, 21722609, Praha, Staré Město, Týnská, 632, 10, Týnská 632/10, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Mgr. IVANA MAJERECHOVÁ
|
Neaktivní
od 12.01.2024
|
jednatel |
25.05.2021 |
Adresa: |
15500, 22123954, Praha, Stodůlky, Kettnerova, 2060, 4, Kettnerova 2060/4, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
IVO FOLTÝN
|
Neaktivní
od 25.05.2021
|
jednatel |
30.11.2020 |
Adresa: |
18400, 25371355, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Chabry, Nová, 848, 7 |
|
IVO FOLTÝN
|
Neaktivní
od 25.05.2021
|
jednatel |
30.11.2020 |
Adresa: |
18400, 25371355, Praha, Dolní Chabry, Nová, 848, 7, Nová 848/7, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|
ONDŘEJ HÁBA
|
Neaktivní
od 21.05.2019
|
Jednatel |
03.03.2018 |
Adresa: |
12800, 21758549, Hlavní město Praha, Praha, Vyšehrad, Přemyslova, 84, 3 |
|
ONDŘEJ HÁBA
|
Neaktivní
od 21.05.2019
|
Jednatel |
03.03.2018 |
Adresa: |
12800, 21758549, Praha, Vyšehrad, Přemyslova, 84, 3, Přemyslova 84/3, Vyšehrad, 12800 Praha 2 |
|
ONDŘEJ HÁBA
|
Neaktivní
od 03.03.2018
|
Jednatel |
26.01.2017 |
Adresa: |
16300, 22698167, Hlavní město Praha, Praha, Řepy, Mrkvičkova, 1350, 44 |
|
Ing. LUKÁŠ KNAPP
|
Neaktivní
od 30.11.2020
|
Jednatel |
26.01.2017 |
Adresa: |
04011, Košice-Juh, Krakovská 1027/5 |
|
ONDŘEJ HÁBA
|
Neaktivní
od 03.03.2018
|
Jednatel |
26.01.2017 |
Adresa: |
16300, 22698167, Praha, Řepy, Mrkvičkova, 1350, 44, Mrkvičkova 1350/44, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Ing. LUKÁŠ KNAPP
|
Neaktivní
od 30.11.2020
|
Jednatel |
26.01.2017 |
Adresa: |
Košice-Juh, Krakovská 1027/5, 04011, Krakovská 1027/5, 04011 Košice-Juh, Slovensko |
|