VOJTĚCH KUDLÁČ
|
Neaktivní
od 24.02.2023
|
jednatel |
18.01.2023 |
Adresa: |
15000, 22101047, Praha, Smíchov, Radlická, 2343, 48 |
|
VOJTĚCH KUDLÁČ
|
Neaktivní
od 24.02.2023
|
jednatel |
18.01.2023 |
Adresa: |
15000, 22101047, Praha, Smíchov, Radlická, 2343, 48, Radlická 2343/48, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
PETRA SIKOROVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2023
|
jednatel |
21.09.2018 |
Adresa: |
79001, 5892091, Jeseník, Jeseník, Jeseník, nám. Svobody, 828, 13 |
|
PETRA SIKOROVÁ
|
Neaktivní
od 18.01.2023
|
jednatel |
21.09.2018 |
Adresa: |
79001, 5892091, Jeseník, Jeseník, Jeseník, nám. Svobody, 828, 13, nám. Svobody 828/13, 79001 Jeseník |
|
PETRA SIKOROVÁ
|
Neaktivní
od 21.09.2018
|
jednatel |
11.09.2018 |
Adresa: |
73601, 24896870, Karviná, Havířov, Město, Svornosti, 86, 2 |
|
PETRA SIKOROVÁ
|
Neaktivní
od 21.09.2018
|
jednatel |
11.09.2018 |
Adresa: |
73601, 24896870, Karviná, Havířov, Město, Svornosti, 86, 2, Svornosti 86/2, Město, 73601 Havířov |
|
Mgr. Bc. MICHAL AHNE
|
Neaktivní
od 11.09.2018
|
jednatel |
30.01.2017 |
Adresa: |
14300, 21936897, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Mádrova, 3031, 1 |
|
Mgr. Bc. MICHAL AHNE
|
Neaktivní
od 11.09.2018
|
jednatel |
30.01.2017 |
Adresa: |
14300, 21936897, Praha, Modřany, Mádrova, 3031, 1, Mádrova 3031/1, Modřany, 14300 Praha 4 |
|