VALDEMAR VAŠENDA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.09.2018 |
Adresa: |
19800, 74552325, Hlavní město Praha, Praha, Hloubětín, Modrého, 1104, 1 |
|
VALDEMAR VAŠENDA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.09.2018 |
Adresa: |
19800, 74552325, Praha, Hloubětín, Modrého, 1104, 1, Modrého 1104/1, Hloubětín, 19800 Praha 9 |
|
Ing. VLADIMÍR TOŠOVSKÝ
|
Neaktivní
od 18.01.2020
|
jednatel |
25.04.2018 |
Adresa: |
25242, 25107437, Praha-západ, Jesenice, Horní Jirčany, Malinová, 505 |
|
Ing. VLADIMÍR TOŠOVSKÝ
|
Neaktivní
od 18.01.2020
|
jednatel |
25.04.2018 |
Adresa: |
25242, 25107437, Praha-západ, Jesenice, Horní Jirčany, Malinová, 505, Malinová 505, Horní Jirčany, 25242 Jesenice |
|
Ing. VLADIMÍR TOŠOVSKÝ
|
Neaktivní
od 25.04.2018
|
jednatel |
25.05.2017 |
Adresa: |
14200, 22695087, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, Výletní, 399, 29 |
|
VALDEMAR VAŠENDA
|
Neaktivní
od 14.09.2018
|
jednatel |
25.05.2017 |
Adresa: |
10000, 25489801, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Omská, 1511, 51 |
|
Ing. Vladimír Tošovský
|
Neaktivní
od 25.04.2018
|
jednatel |
25.05.2017 |
Adresa: |
14200, 22695087, Praha, Písnice, Výletní, 399, 29, Výletní 399/29, Písnice, 14200 Praha 4 |
|
Valdemar Vašenda
|
Neaktivní
od 14.09.2018
|
jednatel |
25.05.2017 |
Adresa: |
10000, 25489801, Praha, Vršovice, Omská, 1511, 51, Omská 1511/51, Vršovice, 10000 Praha 10 |
|
Mgr. MAREK JEČMEN
|
Neaktivní
od 25.05.2017
|
Jednatel |
07.02.2017 |
Adresa: |
25301, 12761508, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Smetanova, 445 |
|
Mgr. MAREK JEČMEN
|
Neaktivní
od 25.05.2017
|
Jednatel |
07.02.2017 |
Adresa: |
25301, 12761508, Praha-západ, Hostivice, Hostivice, Smetanova, 445, Smetanova 445, 25301 Hostivice |
|