VITALIY SVYSTAK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.07.2022 |
Adresa: |
13000, 21777705, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, U Rajské zahrady, 1055, 20 |
|
VITALIY SVYSTAK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.07.2022 |
Adresa: |
13000, 21777705, Praha, Žižkov, U Rajské zahrady, 1055, 20, U Rajské zahrady 1055/20, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
VITALIY SVYSTAK
|
Neaktivní
od 03.07.2022
|
jednatel |
12.05.2020 |
Adresa: |
27201, 1416464, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Školská, 263 |
|
VITALIY SVYSTAK
|
Neaktivní
od 03.07.2022
|
jednatel |
12.05.2020 |
Adresa: |
27201, 1416464, Kladno, Kladno, Kročehlavy, Školská, 263, Školská 263, Kročehlavy, 27201 Kladno |
|
PAVEL MARTYNOV
|
Neaktivní
od 12.05.2020
|
jednatel |
06.11.2019 |
Adresa: |
10100, 22666541, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Bulharská, 996, 20 |
|
PAVEL MARTYNOV
|
Neaktivní
od 12.05.2020
|
jednatel |
06.11.2019 |
Adresa: |
10100, 22666541, Praha, Vršovice, Bulharská, 996, 20, Bulharská 996/20, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
PAVEL MARTYNOV
|
Neaktivní
od 06.11.2019
|
jednatel |
25.10.2019 |
Adresa: |
10100, 22671897, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68 |
|
PAVEL MARTYNOV
|
Neaktivní
od 06.11.2019
|
jednatel |
25.10.2019 |
Adresa: |
10100, 22671897, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68, Vršovická 1429/68, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
PAVEL ALEKSANDROVIČ MARTYNOV
|
Neaktivní
od 25.10.2019
|
jednatel |
04.09.2019 |
Adresa: |
10100, 22671897, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68 |
|
PAVEL ALEKSANDROVIČ MARTYNOV
|
Neaktivní
od 25.10.2019
|
jednatel |
04.09.2019 |
Adresa: |
10100, 22671897, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68, Vršovická 1429/68, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
PAVEL MARTYNAU
|
Neaktivní
od 04.09.2019
|
jednatel |
20.02.2017 |
Adresa: |
10100, 22666541, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Bulharská, 996, 20 |
|
PAVEL MARTYNAU
|
Neaktivní
od 04.09.2019
|
jednatel |
20.02.2017 |
Adresa: |
10100, 22666541, Praha, Vršovice, Bulharská, 996, 20, Bulharská 996/20, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|