LIBOR BUDÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.08.2021 |
Adresa: |
35201, 3828638, Cheb, Krásná, Krásná, 248 |
|
LIBOR BUDÍK
|
Neaktivní
od 29.06.2023
|
Jednatel |
06.08.2021 |
Adresa: |
35201, 3828638, Cheb, Krásná, Krásná, 248, č.p. 248, 35201 Krásná |
|
LIBOR BUDÍK
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
Jednatel |
19.05.2019 |
Adresa: |
69801, 13703455, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, tř. Masarykova, 119 |
|
LIBOR BUDÍK
|
Neaktivní
od 06.08.2021
|
Jednatel |
19.05.2019 |
Adresa: |
69801, 13703455, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, tř. Masarykova, 119, tř. Masarykova 119, 69801 Veselí nad Moravou |
|
LIBOR BUDÍK
|
Neaktivní
od 19.05.2019
|
Jednatel |
21.03.2018 |
Adresa: |
69801, 13715437, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Hutník, 1443 |
|
LIBOR BUDÍK
|
Neaktivní
od 19.05.2019
|
Jednatel |
21.03.2018 |
Adresa: |
69801, 13715437, Hodonín, Veselí nad Moravou, Veselí nad Moravou, Hutník, 1443, Hutník 1443, 69801 Veselí nad Moravou |
|
ZBYNĚK KUBÁŇ
|
Neaktivní
od 21.03.2018
|
Jednatel |
20.02.2017 |
Adresa: |
10700, 28085442, Hlavní město Praha, Praha, Dubeč, Kolocova, 727, 39 |
|
ZBYNĚK KUBÁŇ
|
Neaktivní
od 21.03.2018
|
Jednatel |
20.02.2017 |
Adresa: |
10700, 28085442, Praha, Dubeč, Kolocova, 727, 39, Kolocova 727/39, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|