Boutiq Investment s.r.o.
28425120 |
Aktivní
|
jednatel |
26.05.2022 |
Adresa: |
11000, 21705739, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Václavské náměstí, 773, 4 |
|
Boutiq Investment s.r.o.
28425120 |
Aktivní
|
jednatel |
26.05.2022 |
Adresa: |
11000, 21705739, Praha, Nové Město, Václavské náměstí, 773, 4, Václavské náměstí 773/4, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
City Projects Company s.r.o.
28425120 |
Neaktivní
od 26.05.2022
|
jednatel |
03.06.2021 |
Adresa: |
11000, 21705739, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Václavské náměstí, 773, 4 |
|
City Projects Company s.r.o.
28425120 |
Neaktivní
od 26.05.2022
|
jednatel |
03.06.2021 |
Adresa: |
11000, 21705739, Praha, Nové Město, Václavské náměstí, 773, 4, Václavské náměstí 773/4, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
JAN DUNDÁČEK
|
Neaktivní
od 03.06.2021
|
Jednatel |
07.05.2021 |
Adresa: |
12000, 21748586, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Slezská, 899, 40 |
|
JAN DUNDÁČEK
|
Neaktivní
od 03.06.2021
|
Jednatel |
07.05.2021 |
Adresa: |
12000, 21748586, Praha, Vinohrady, Slezská, 899, 40, Slezská 899/40, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JAN DUNDÁČEK
|
Neaktivní
od 07.05.2021
|
Jednatel |
07.11.2018 |
Adresa: |
10900, 76198529, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Padovská, 749, 7 |
|
JAN DUNDÁČEK
|
Neaktivní
od 07.05.2021
|
Jednatel |
07.11.2018 |
Adresa: |
10900, 76198529, Praha, Horní Měcholupy, Padovská, 749, 7, Padovská 749/7, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
KAREL SLAVÍK
|
Neaktivní
od 07.11.2018
|
jednatel |
18.06.2018 |
Adresa: |
11000, 21718474, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Karoliny Světlé, 325, 31 |
|
KAREL SLAVÍK
|
Neaktivní
od 07.11.2018
|
jednatel |
18.06.2018 |
Adresa: |
11000, 21718474, Praha, Staré Město, Karoliny Světlé, 325, 31, Karoliny Světlé 325/31, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Mgr. MARTIN REZEK
|
Neaktivní
od 18.06.2018
|
jednatel |
21.05.2018 |
Adresa: |
10900, 25065343, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Livornská, 427 |
|
Mgr. MARTIN REZEK
|
Neaktivní
od 18.06.2018
|
jednatel |
21.05.2018 |
Adresa: |
10900, 25065343, Praha, Horní Měcholupy, Livornská, 427, Livornská 427, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
PhDr. DANIEL KLEGA
|
Neaktivní
od 21.05.2018
|
jednatel |
26.02.2017 |
Adresa: |
11000, 21714185, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Pštrossova, 1921, 9 |
|
PhDr. DANIEL KLEGA
|
Neaktivní
od 21.05.2018
|
jednatel |
26.02.2017 |
Adresa: |
11000, 21714185, Praha, Nové Město, Pštrossova, 1921, 9, Pštrossova 1921/9, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|