MONIKA ADI VODÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda spolku |
18.12.2019 |
Adresa: |
14200, 21898189, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Mašovická, 263, 22 |
|
Ing. DALIBOR NATANIEL VODÁK
|
Aktivní
|
Pokladník |
18.12.2019 |
Adresa: |
14200, 21898189, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Mašovická, 263, 22 |
|
HEDVIKA VODÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
18.12.2019 |
Adresa: |
25246, 12845540, Praha-západ, Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Ve Strouze, 416 |
|
Ing. DALIBOR NATANIEL VODÁK
|
Aktivní
|
Pokladník |
18.12.2019 |
Adresa: |
14200, 21898189, Praha, Libuš, Mašovická, 263, 22, Mašovická 263/22, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
HEDVIKA VODÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Místopředseda |
18.12.2019 |
Adresa: |
25246, 12845540, Praha-západ, Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Ve Strouze, 416, Ve Strouze 416, 25246 Vrané nad Vltavou |
|
MONIKA ADI VODÁKOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda spolku |
18.12.2019 |
Adresa: |
14200, 21898189, Praha, Libuš, Mašovická, 263, 22, Mašovická 263/22, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
HEDVIKA VODÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.12.2019
|
člen |
25.01.2019 |
Adresa: |
25246, 12845540, Praha-západ, Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Ve Strouze, 416 |
|
HEDVIKA VODÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.12.2019
|
člen |
25.01.2019 |
Adresa: |
25246, 12845540, Praha-západ, Vrané nad Vltavou, Vrané nad Vltavou, Ve Strouze, 416, Ve Strouze 416, 25246 Vrané nad Vltavou |
|
MILADA PĚTÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.12.2019
|
člen |
01.07.2018 |
Adresa: |
10900, 22690743, Hlavní město Praha, Praha, Petrovice, Kurčatovova, 323, 3 |
|
MILADA PĚTÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 18.12.2019
|
člen |
01.07.2018 |
Adresa: |
10900, 22690743, Praha, Petrovice, Kurčatovova, 323, 3, Kurčatovova 323/3, Petrovice, 10900 Praha 10 |
|
MILADA PĚTÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2018
|
člen |
17.03.2017 |
Adresa: |
10900, 22690743, Hlavní město Praha, Praha, Petrovice, Kurčatovova, 323 |
|
HEDVIKA VODÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
člen |
17.03.2017 |
Adresa: |
10100, 22664408, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Ruská, 827, 60 |
|
Ing. DALIBOR NATANIEL VODÁK
|
Neaktivní
od 18.12.2019
|
předseda |
17.03.2017 |
Adresa: |
14200, 21898189, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Mašovická, 263, 22 |
|
MILADA PĚTÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2018
|
člen |
17.03.2017 |
Adresa: |
10900, 22690743, Praha, Petrovice, Kurčatovova, 323, 3, Kurčatovova 323/3, Petrovice, 10900 Praha 10 |
|
HEDVIKA VODÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 25.01.2019
|
člen |
17.03.2017 |
Adresa: |
10100, 22664408, Praha, Vršovice, Ruská, 827, 60, Ruská 827/60, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. DALIBOR NATANIEL VODÁK
|
Neaktivní
od 18.12.2019
|
předseda |
17.03.2017 |
Adresa: |
14200, 21898189, Praha, Libuš, Mašovická, 263, 22, Mašovická 263/22, Libuš, 14200 Praha 4 |
|