Mgr. JANA THOMAS CÍLKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
12.10.2023 |
Adresa: |
18100, 41330447, Praha, Bohnice, Na Bendovce, 842, 6, Na Bendovce 842/6, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
Mgr. VOJTĚCH KUBEC
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.11.2017 |
Adresa: |
17000, 22311513, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Tusarova, 1438, 10 |
|
Mgr. VOJTĚCH KUBEC
|
Neaktivní
od 12.10.2023
|
Jednatel |
02.11.2017 |
Adresa: |
17000, 22311513, Praha, Holešovice, Tusarova, 1438, 10, Tusarova 1438/10, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Mgr. VOJTĚCH KUBEC
|
Neaktivní
od 02.11.2017
|
Jednatel |
28.07.2017 |
Adresa: |
47001, 23465581, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Jiráskova, 708, 24 |
|
Mgr. VOJTĚCH KUBEC
|
Neaktivní
od 02.11.2017
|
Jednatel |
28.07.2017 |
Adresa: |
47001, 23465581, Česká Lípa, Česká Lípa, Česká Lípa, Jiráskova, 708, 24, Jiráskova 708/24, 47001 Česká Lípa |
|
Mgr. ONDŘEJ PLÁNIČKA
|
Neaktivní
od 28.07.2017
|
jednatel |
10.03.2017 |
Adresa: |
12000, 21750521, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1111, 45 |
|
Mgr. ONDŘEJ PLÁNIČKA
|
Neaktivní
od 28.07.2017
|
jednatel |
10.03.2017 |
Adresa: |
12000, 21750521, Praha, Vinohrady, Mánesova, 1111, 45, Mánesova 1111/45, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|