Ing. MIROSLAV STŘIHAVKA
|
Aktivní
|
člen představenstva |
23.01.2024 |
Adresa: |
19016, 25663356, Praha, Újezd nad Lesy, Druhanická, 1784, Druhanická 1784, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
GABRIELA ČECHOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
13.06.2019 |
Adresa: |
60200, 19174667, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 788, 49 |
|
GABRIELA ČECHOVÁ
|
Aktivní
|
člen představenstva |
13.06.2019 |
Adresa: |
60200, 19174667, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 788, 49, Lidická 788/49, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. IVO KVĚTOŇ
|
Neaktivní
od 13.06.2019
|
Předseda představenstva |
14.06.2018 |
Adresa: |
70030, 3250016, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1294, 1 |
|
MARTIN OBRTLÍK
|
Neaktivní
od 13.06.2019
|
Místopředseda představenstva |
14.06.2018 |
Adresa: |
72000, 3137686, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Příborská, 492, 26 |
|
Ing. IVO KVĚTOŇ
|
Neaktivní
od 13.06.2019
|
Předseda představenstva |
14.06.2018 |
Adresa: |
70030, 3250016, Ostrava-město, Ostrava, Hrabůvka, Krestova, 1294, 1, Krestova 1294/1, Hrabůvka, 70030 Ostrava |
|
MARTIN OBRTLÍK
|
Neaktivní
od 13.06.2019
|
Místopředseda představenstva |
14.06.2018 |
Adresa: |
72000, 3137686, Ostrava-město, Ostrava, Hrabová, Příborská, 492, 26, Příborská 492/26, Hrabová, 72000 Ostrava |
|
PAVEL JUŘÍK
|
Neaktivní
od 23.04.2019
|
člen představenstva |
03.04.2017 |
Adresa: |
28002, 21113254, Kolín, Kolín, Sendražice, Budovatelů, 435 |
|
PAVEL JUŘÍK
|
Neaktivní
od 23.04.2019
|
člen představenstva |
03.04.2017 |
Adresa: |
28002, 21113254, Kolín, Kolín, Sendražice, Budovatelů, 435, Budovatelů 435, Sendražice, 28002 Kolín |
|
Mgr. ŠÁRKA ŠKOLOVÁ
|
Neaktivní
od 03.04.2017
|
člen představenstva |
17.03.2017 |
Adresa: |
26601, 5950881, Beroun, Beroun, Beroun-Závodí, Lidická, 738, 87 |
|
Mgr. ŠÁRKA ŠKOLOVÁ
|
Neaktivní
od 03.04.2017
|
člen představenstva |
17.03.2017 |
Adresa: |
26601, 5950881, Beroun, Beroun, Beroun-Závodí, Lidická, 738, 87, Lidická 738/87, Beroun-Závodí, 26601 Beroun |
|