PETR VORLÍČEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
15.02.2023 |
Adresa: |
29001, 18335179, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Alešova, 693, 11 |
|
JIŘÍ STRÁNSKÝ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
15.02.2023 |
Adresa: |
29001, 25167171, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Studentská, 694 |
|
PETRA NACHTIGALOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
15.02.2023 |
Adresa: |
29001, 18335161, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Alešova, 692, 9 |
|
PETR VORLÍČEK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
15.02.2023 |
Adresa: |
29001, 18335179, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Alešova, 693, 11, Alešova 693/11, Poděbrady II, 29001 Poděbrady |
|
JIŘÍ STRÁNSKÝ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
15.02.2023 |
Adresa: |
29001, 25167171, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Studentská, 694, Studentská 694, Poděbrady II, 29001 Poděbrady |
|
PETRA NACHTIGALOVÁ
|
Aktivní
|
Člen výboru |
15.02.2023 |
Adresa: |
29001, 18335161, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Alešova, 692, 9, Alešova 692/9, Poděbrady II, 29001 Poděbrady |
|
PAVLÍNA NACHTIGALOVÁ
|
Neaktivní
od 15.02.2023
|
člen výboru |
12.05.2022 |
Adresa: |
29001, 82224668, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady V, Vrchlického, 134, 2 |
|
PAVLÍNA NACHTIGALOVÁ
|
Neaktivní
od 15.02.2023
|
člen výboru |
12.05.2022 |
Adresa: |
29001, 82224668, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady V, Vrchlického, 134, 2, Vrchlického 134/2, Poděbrady V, 29001 Poděbrady |
|
Ing. TOMÁŠ GREŠL
|
Neaktivní
od 15.02.2023
|
člen výboru |
16.03.2018 |
Adresa: |
29001, 18325262, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Hakenova, 1121, 28 |
|
Ing. TOMÁŠ GREŠL
|
Neaktivní
od 15.02.2023
|
člen výboru |
16.03.2018 |
Adresa: |
29001, 18325262, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady III, Hakenova, 1121, 28, Hakenova 1121/28, Poděbrady III, 29001 Poděbrady |
|
PETR VORLÍČEK
|
Neaktivní
od 15.02.2023
|
předseda výboru |
29.04.2017 |
Adresa: |
29001, 18335179, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Alešova, 693, 11 |
|
Ing. TOMÁŠ GREŠL
|
Neaktivní
od 16.03.2018
|
člen výboru |
29.04.2017 |
Adresa: |
29001, 18335161, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Alešova, 692, 9 |
|
PAVLÍNA NACHTIGALOVÁ
|
Neaktivní
od 12.05.2022
|
člen výboru |
29.04.2017 |
Adresa: |
29001, 18335161, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Alešova, 692, 9 |
|
Ing. TOMÁŠ GREŠL
|
Neaktivní
od 16.03.2018
|
člen výboru |
29.04.2017 |
Adresa: |
29001, 18335161, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Alešova, 692, 9, Alešova 692/9, Poděbrady II, 29001 Poděbrady |
|
PAVLÍNA NACHTIGALOVÁ
|
Neaktivní
od 12.05.2022
|
člen výboru |
29.04.2017 |
Adresa: |
29001, 18335161, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Alešova, 692, 9, Alešova 692/9, Poděbrady II, 29001 Poděbrady |
|
PETR VORLÍČEK
|
Neaktivní
od 15.02.2023
|
předseda výboru |
29.04.2017 |
Adresa: |
29001, 18335179, Nymburk, Poděbrady, Poděbrady II, Alešova, 693, 11, Alešova 693/11, Poděbrady II, 29001 Poděbrady |
|