Ing. MICHAL JIRMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
01.01.2023 |
Adresa: |
19000, 22516662, Praha, Střížkov, Jablonecká, 363, 15 |
|
Ing. MICHAL JIRMAN
|
Aktivní
|
jednatel |
01.01.2023 |
Adresa: |
19000, 22516662, Praha, Střížkov, Jablonecká, 363, 15, Jablonecká 363/15, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Ing. MILAN HRUBÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.01.2021 |
Adresa: |
16200, 22268324, Hlavní město Praha, Praha, Střešovice, Střešovická, 1067, 33 |
|
Ing. MILAN HRUBÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
07.01.2021 |
Adresa: |
16200, 22268324, Praha, Střešovice, Střešovická, 1067, 33, Střešovická 1067/33, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|
Ing. JIŘÍ PETÝREK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.12.2020 |
Adresa: |
79812, 10421475, Prostějov, Biskupice, Biskupice, 87 |
|
Ing. JIŘÍ PETÝREK
|
Aktivní
|
jednatel |
03.12.2020 |
Adresa: |
79812, 10421475, Prostějov, Biskupice, Biskupice, 87, č.p. 87, 79812 Biskupice |
|
Ing. PETR SEHNÁLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.11.2018 |
Adresa: |
75002, 11234938, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Riedlova, 2234, 7 |
|
Ing. PETR SEHNÁLEK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.11.2018 |
Adresa: |
75002, 11234938, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Riedlova, 2234, 7, Riedlova 2234/7, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|
Ing. PAVEL MÍČKA
|
Neaktivní
od 01.01.2023
|
jednatel |
07.01.2021 |
Adresa: |
14200, 21896259, Hlavní město Praha, Praha, Libuš, Drůbežářská, 102, 10 |
|
Ing. PAVEL MÍČKA
|
Neaktivní
od 01.01.2023
|
jednatel |
07.01.2021 |
Adresa: |
14200, 21896259, Praha, Libuš, Drůbežářská, 102, 10, Drůbežářská 102/10, Libuš, 14200 Praha 4 |
|
Ing. JIŘÍ PETÝREK
|
Neaktivní
od 03.12.2020
|
jednatel |
08.08.2019 |
Adresa: |
79821, 10472827, Prostějov, Hrubčice, Hrubčice, 22 |
|
Ing. MICHAL JIRMAN
|
Neaktivní
od 07.01.2021
|
jednatel |
08.08.2019 |
Adresa: |
19000, 22516662, Hlavní město Praha, Praha, Střížkov, Jablonecká, 363, 15 |
|
Ing. LUKÁŠ KŘÍTEK
|
Neaktivní
od 07.01.2021
|
jednatel |
08.08.2019 |
Adresa: |
14900, 26221268, Hlavní město Praha, Praha, Újezd u Průhonic, Formanská, 146 |
|
Ing. JIŘÍ PETÝREK
|
Neaktivní
od 03.12.2020
|
jednatel |
08.08.2019 |
Adresa: |
79821, 10472827, Prostějov, Hrubčice, Hrubčice, 22, č.p. 22, 79821 Hrubčice |
|
Ing. MICHAL JIRMAN
|
Neaktivní
od 07.01.2021
|
jednatel |
08.08.2019 |
Adresa: |
19000, 22516662, Praha, Střížkov, Jablonecká, 363, 15, Jablonecká 363/15, Střížkov, 19000 Praha 9 |
|
Ing. LUKÁŠ KŘÍTEK
|
Neaktivní
od 07.01.2021
|
jednatel |
08.08.2019 |
Adresa: |
14900, 26221268, Praha, Újezd u Průhonic, Formanská, 146, Formanská 146, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
Ing. PETR VETEŠNÍK
|
Neaktivní
od 12.11.2018
|
jednatel |
03.04.2017 |
Adresa: |
75122, 11127821, Přerov, Osek nad Bečvou, Osek nad Bečvou, 206 |
|
Ing. JIŘÍ PETÝREK
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
03.04.2017 |
Adresa: |
79821, 10472827, Prostějov, Hrubčice, Hrubčice, 22 |
|
Ing. PAVEL RADA
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
03.04.2017 |
Adresa: |
75002, 11219874, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 291, 24 |
|
Ing. PETR VETEŠNÍK
|
Neaktivní
od 12.11.2018
|
jednatel |
03.04.2017 |
Adresa: |
75122, 11127821, Přerov, Osek nad Bečvou, Osek nad Bečvou, 206, č.p. 206, 75122 Osek nad Bečvou |
|
Ing. JIŘÍ PETÝREK
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
03.04.2017 |
Adresa: |
79821, 10472827, Prostějov, Hrubčice, Hrubčice, 22, č.p. 22, 79821 Hrubčice |
|
Ing. PAVEL RADA
|
Neaktivní
od 08.08.2019
|
jednatel |
03.04.2017 |
Adresa: |
75002, 11219874, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, tř. 17. listopadu, 291, 24, tř. 17. listopadu 291/24, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|