Ing. ALEŠ TICHÝ
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
15.06.2022 |
Adresa: |
66449, 27533581, Brno-venkov, Ostopovice, Ostopovice, Větrná, 402, 18 |
|
Ing. MAREK CAPÁK
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
15.06.2022 |
Adresa: |
10900, 75256801, Hlavní město Praha, Praha, Horní Měcholupy, Padovská, 747, 5 |
|
Ing. ALEŠ TICHÝ
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
15.06.2022 |
Adresa: |
66449, 27533581, Brno-venkov, Ostopovice, Ostopovice, Větrná, 402, 18, Větrná 402/18, 66449 Ostopovice |
|
Ing. MAREK CAPÁK
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
15.06.2022 |
Adresa: |
10900, 75256801, Praha, Horní Měcholupy, Padovská, 747, 5, Padovská 747/5, Horní Měcholupy, 10900 Praha 10 |
|
Ing. JAROSLAV HUBÁČEK
|
Neaktivní
od 15.06.2022
|
Člen představenstva |
21.01.2022 |
Adresa: |
16900, 73210404, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Radimova, 2462, 10 |
|
Ing. JAROSLAV HUBÁČEK
|
Neaktivní
od 15.06.2022
|
Člen představenstva |
21.01.2022 |
Adresa: |
16900, 73210404, Praha, Břevnov, Radimova, 2462, 10, Radimova 2462/10, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Ing. JIŘÍ KRB
|
Neaktivní
od 15.06.2022
|
Předseda představenstva |
23.03.2021 |
Adresa: |
25241, 26067129, Praha-západ, Dolní Břežany, Dolní Břežany, Ke Kapličce, 446 |
|
Ing. JIŘÍ KRB
|
Neaktivní
od 15.06.2022
|
Předseda představenstva |
23.03.2021 |
Adresa: |
25241, 26067129, Praha-západ, Dolní Břežany, Dolní Břežany, Ke Kapličce, 446, Ke Kapličce 446, 25241 Dolní Břežany |
|
Ing. JAROSLAV HUBÁČEK
|
Neaktivní
od 21.01.2022
|
Člen představenstva |
15.08.2020 |
Adresa: |
16000, 22177655, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, dr. Zikmunda Wintra, 383, 9 |
|
Ing. JAROSLAV HUBÁČEK
|
Neaktivní
od 21.01.2022
|
Člen představenstva |
15.08.2020 |
Adresa: |
16000, 22177655, Praha, Bubeneč, dr. Zikmunda Wintra, 383, 9, dr. Zikmunda Wintra 383/9, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
Ing. JIŘÍ KRB
|
Neaktivní
od 23.03.2021
|
člen představenstva |
11.08.2020 |
Adresa: |
25241, 26067129, Praha-západ, Dolní Břežany, Dolní Břežany, Ke Kapličce, 446 |
|
Ing. JIŘÍ KRB
|
Neaktivní
od 23.03.2021
|
člen představenstva |
11.08.2020 |
Adresa: |
25241, 26067129, Praha-západ, Dolní Břežany, Dolní Břežany, Ke Kapličce, 446, Ke Kapličce 446, 25241 Dolní Břežany |
|
RNDr. JIŘÍ POLMAN
|
Neaktivní
od 11.08.2020
|
Předseda představenstva |
07.04.2017 |
Adresa: |
25163, 27898865, Praha-východ, Kunice, Kunice, Pod Hůrou, 281 |
|
Ing. JAROSLAV HUBÁČEK
|
Neaktivní
od 15.08.2020
|
Člen představenstva |
07.04.2017 |
Adresa: |
28937, 18246613, Nymburk, Loučeň, Loučeň, Ke Škole, 332 |
|
Prof. Ing. VLADIMÍR MAŘÍK
|
Neaktivní
od 15.06.2022
|
Člen představenstva |
07.04.2017 |
Adresa: |
15400, 22752684, Hlavní město Praha, Praha, Slivenec, Na Křemínku, 664, 2 |
|
RNDr. JIŘÍ POLMAN
|
Neaktivní
od 11.08.2020
|
Předseda představenstva |
07.04.2017 |
Adresa: |
25163, 27898865, Praha-východ, Kunice, Kunice, Pod Hůrou, 281, Pod Hůrou 281, 25163 Kunice |
|
Ing. JAROSLAV HUBÁČEK
|
Neaktivní
od 15.08.2020
|
Člen představenstva |
07.04.2017 |
Adresa: |
28937, 18246613, Nymburk, Loučeň, Loučeň, Ke Škole, 332, Ke Škole 332, 28937 Loučeň |
|
Prof. Ing. Vladimír Mařík
|
Neaktivní
od 15.06.2022
|
Člen představenstva |
07.04.2017 |
Adresa: |
15400, 22752684, Praha, Slivenec, Na Křemínku, 664, 2, Na Křemínku 664/2, Slivenec, 15400 Praha 5 |
|