ADÉLA WERNEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
29.02.2024 |
Adresa: |
15000, 22104330, Praha, Smíchov, Na Hřebenkách, 2654, 67, Na Hřebenkách 2654/67, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
PAVEL GÖBL
|
Aktivní
|
jednatel |
13.04.2022 |
Adresa: |
68801, 82671095, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod |
|
PAVEL GÖBL
|
Aktivní
|
jednatel |
13.04.2022 |
Adresa: |
68801, 82671095, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, č.ev. 1146, 68801 Uherský Brod |
|
ADÉLA WERNEROVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
11.11.2021 |
Adresa: |
10100, 22664599, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Sportovní, 844, 18 |
|
PAVEL GÖBL
|
Neaktivní
od 13.04.2022
|
jednatel |
26.01.2022 |
Adresa: |
68801, 5003113, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Masarykovo nám., 100 |
|
PAVEL GÖBL
|
Neaktivní
od 13.04.2022
|
jednatel |
26.01.2022 |
Adresa: |
68801, 5003113, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Masarykovo nám., 100, Masarykovo nám. 100, 68801 Uherský Brod |
|
ADÉLA WERNEROVÁ
|
Neaktivní
od 29.02.2024
|
jednatel |
11.11.2021 |
Adresa: |
10100, 22664599, Praha, Vršovice, Sportovní, 844, 18, Sportovní 844/18, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
PAVEL GÖBL
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
jednatel |
16.08.2021 |
Adresa: |
68801, 5007127, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, U Fortny, 511 |
|
PAVEL GÖBL
|
Neaktivní
od 26.01.2022
|
jednatel |
16.08.2021 |
Adresa: |
68801, 5007127, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, U Fortny, 511, U Fortny 511, 68801 Uherský Brod |
|
ADÉLA WERNEROVÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2021
|
jednatel |
28.10.2020 |
Adresa: |
10100, 22666265, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Bulharská, 974, 44 |
|
ADÉLA WERNEROVÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2021
|
jednatel |
28.10.2020 |
Adresa: |
10100, 22666265, Praha, Vršovice, Bulharská, 974, 44, Bulharská 974/44, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
ADÉLA WERNEROVÁ
|
Neaktivní
od 28.10.2020
|
jednatel |
06.10.2017 |
Adresa: |
15000, 22077651, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Štefánikova, 319, 44 |
|
ADÉLA WERNEROVÁ
|
Neaktivní
od 28.10.2020
|
jednatel |
06.10.2017 |
Adresa: |
15000, 22077651, Praha, Smíchov, Štefánikova, 319, 44, Štefánikova 319/44, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
ADÉLA WERNEROVÁ
|
Neaktivní
od 06.10.2017
|
jednatel |
11.04.2017 |
Adresa: |
35002, 26842319, Cheb, Cheb, Cheb, Dvořákova, 2428, 12 |
|
PAVEL GÖBL
|
Neaktivní
od 16.08.2021
|
jednatel |
11.04.2017 |
Adresa: |
68801, 5007127, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, Dolní Valy, 511 |
|
ADÉLA WERNEROVÁ
|
Neaktivní
od 06.10.2017
|
jednatel |
11.04.2017 |
Adresa: |
35002, 26842319, Cheb, Cheb, Cheb, Dvořákova, 2428, 12, Dvořákova 2428/12, 35002 Cheb |
|
PAVEL GÖBL
|
Neaktivní
od 16.08.2021
|
jednatel |
11.04.2017 |
Adresa: |
68801, 5007127, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uherský Brod, U Fortny, 511, U Fortny 511, 68801 Uherský Brod |
|