Ing. ALEŠ ENENKEL
|
Aktivní
|
jednatel |
04.01.2021 |
Adresa: |
66449, 26951703, Brno-venkov, Ostopovice, Ostopovice, Sadová, 356, 16 |
|
Ing. ALEŠ ENENKEL
|
Aktivní
|
jednatel |
04.01.2021 |
Adresa: |
66449, 26951703, Brno-venkov, Ostopovice, Ostopovice, Sadová, 356, 16, Sadová 356/16, 66449 Ostopovice |
|
FRANTIŠEK BASOVNÍK
|
Neaktivní
od 04.01.2021
|
jednatel |
03.04.2018 |
Adresa: |
63500, 19316151, Brno-město, Brno, Bystrc, Kubíčkova, 870, 5 |
|
FRANTIŠEK BASOVNÍK
|
Neaktivní
od 04.01.2021
|
jednatel |
03.04.2018 |
Adresa: |
63500, 19316151, Brno-město, Brno, Bystrc, Kubíčkova, 870, 5, Kubíčkova 870/5, Bystrc, 63500 Brno |
|
Ing. RICHARD BENDA
|
Neaktivní
od 03.04.2018
|
jednatel |
15.02.2018 |
Adresa: |
66431, 26948907, Brno-venkov, Lelekovice, Lelekovice, Za Zahradami, 510, 12 |
|
Ing. Richard Benda
|
Neaktivní
od 03.04.2018
|
jednatel |
15.02.2018 |
Adresa: |
66431, 26948907, Brno-venkov, Lelekovice, Lelekovice, Za Zahradami, 510, 12, Za Zahradami 510/12, 66431 Lelekovice |
|
Mgr. LUCIE STEJSKALOVÁ
|
Neaktivní
od 15.02.2018
|
jednatel |
18.04.2017 |
Adresa: |
61800, 19352719, Brno-město, Brno, Černovice, Blatouchová, 1083, 3b |
|
Mgr. LUCIE STEJSKALOVÁ
|
Neaktivní
od 15.02.2018
|
jednatel |
18.04.2017 |
Adresa: |
61800, 19352719, Brno-město, Brno, Černovice, Blatouchová, 1083, 3b, Blatouchová 1083/3b, Černovice, 61800 Brno |
|