LUKÁŠ OLÁH
|
Aktivní
|
jednatel |
08.03.2022 |
Adresa: |
33202, 1077040, Plzeň-město, Starý Plzenec, Starý Plzenec, Havlíčkova, 23 |
|
LUKÁŠ OLÁH
|
Aktivní
|
jednatel |
08.03.2022 |
Adresa: |
33202, 1077040, Plzeň-město, Starý Plzenec, Starý Plzenec, Havlíčkova, 23, Havlíčkova 23, 33202 Starý Plzenec |
|
PAVEL KILBERGER
|
Neaktivní
od 08.03.2022
|
jednatel |
08.01.2021 |
Adresa: |
32300, 24486141, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Břeclavská, 963, 1 |
|
Pavel Kilberger
|
Neaktivní
od 08.03.2022
|
jednatel |
08.01.2021 |
Adresa: |
32300, 24486141, Plzeň-město, Plzeň, Severní Předměstí, Břeclavská, 963, 1, Břeclavská 963/1, Severní Předměstí, 32300 Plzeň |
|
AHMAD HASSAN IBRAHIM
|
Neaktivní
od 25.04.2018
|
jednatel |
21.04.2017 |
Adresa: |
18200, 28309642, Hlavní město Praha, Praha, Ďáblice, Markvartická, 995, 3 |
|
RAMEH EL AYACHE
|
Neaktivní
od 08.01.2021
|
jednatel |
21.04.2017 |
Adresa: |
11000, 21727503, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 1091, 27 |
|
AHMAD HASSAN IBRAHIM
|
Neaktivní
od 25.04.2018
|
jednatel |
21.04.2017 |
Adresa: |
18200, 28309642, Praha, Ďáblice, Markvartická, 995, 3, Markvartická 995/3, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
RAMEH EL AYACHE
|
Neaktivní
od 08.01.2021
|
jednatel |
21.04.2017 |
Adresa: |
11000, 21727503, Praha, Staré Město, Rybná, 1091, 27, Rybná 1091/27, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|