MICHAELA MARTINCOVÁ KOŠVANCOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.10.2022 |
Adresa: |
27601, 11659017, Mělník, Mělník, Mělník, náměstí Míru, 1, 1 |
|
MICHAELA MARTINCOVÁ KOŠVANCOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
04.10.2022 |
Adresa: |
27601, 11659017, Mělník, Mělník, Mělník, náměstí Míru, 1, 1, náměstí Míru 1/1, 27601 Mělník |
|
ZUZANA URBANOVÁ
|
Neaktivní
od 04.10.2022
|
jednatel |
24.12.2020 |
Adresa: |
19016, 25049534, Hlavní město Praha, Praha, Újezd nad Lesy, Šlitrova, 2010 |
|
ZUZANA URBANOVÁ
|
Neaktivní
od 04.10.2022
|
jednatel |
24.12.2020 |
Adresa: |
19016, 25049534, Praha, Újezd nad Lesy, Šlitrova, 2010, Šlitrova 2010, Újezd nad Lesy, 19016 Praha 9 |
|
IVANA ŠMORANCOVÁ
|
Neaktivní
od 24.12.2020
|
jednatel |
15.04.2019 |
Adresa: |
25064, 24356727, Praha-východ, Měšice, Měšice, U potoka, 487 |
|
IVANA ŠMORANCOVÁ
|
Neaktivní
od 24.12.2020
|
jednatel |
15.04.2019 |
Adresa: |
25064, 24356727, Praha-východ, Měšice, Měšice, U potoka, 487, U potoka 487, 25064 Měšice |
|
OLGA CIBULKOVÁ
|
Neaktivní
od 15.04.2019
|
jednatel |
25.04.2017 |
Adresa: |
26101, 23020229, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 116 |
|
Olga Cibulková
|
Neaktivní
od 15.04.2019
|
jednatel |
25.04.2017 |
Adresa: |
26101, 23020229, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 116, Budovatelů 116, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|