TOMÁŠ JACIK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.05.2024 |
Adresa: |
39901, 5565189, Písek, Milevsko, Milevsko, nám. E. Beneše, 420, nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko |
|
TOMÁŠ JACIK
|
Aktivní
|
jednatel |
22.03.2018 |
Adresa: |
39901, 5568897, Písek, Milevsko, Milevsko, B. Němcové, 867 |
|
Ing. JIŘÍ ŠIKA
|
Neaktivní
od 07.08.2019
|
jednatel |
22.03.2018 |
Adresa: |
39001, 19797362, Tábor, Tábor, Tábor, Radnická, 49, 3 |
|
Ing. Jiří Šika
|
Neaktivní
od 07.08.2019
|
jednatel |
22.03.2018 |
Adresa: |
39001, 19797362, Tábor, Tábor, Tábor, Radnická, 49, 3, Radnická 49/3, 39001 Tábor |
|
TOMÁŠ JACIK
|
Neaktivní
od 22.05.2024
|
jednatel |
22.03.2018 |
Adresa: |
39901, 5568897, Písek, Milevsko, Milevsko, B. Němcové, 867, B. Němcové 867, 39901 Milevsko |
|
OLGA CIBULKOVÁ
|
Neaktivní
od 22.03.2018
|
jednatel |
25.04.2017 |
Adresa: |
26101, 23020229, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 116 |
|
Olga Cibulková
|
Neaktivní
od 22.03.2018
|
jednatel |
25.04.2017 |
Adresa: |
26101, 23020229, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Budovatelů, 116, Budovatelů 116, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|