NORBERT ROLA
|
Aktivní
|
jednatel |
06.10.2022 |
Adresa: |
26-600, Radom, Województwo Mazowieckie, Polskiego Czerwonego Krzyża 5 |
|
NORBERT ROLA
|
Aktivní
|
jednatel |
06.10.2022 |
Adresa: |
Radom, Województwo Mazowieckie, Polskiego Czerwonego Krzyża 5, 26-600, Polskiego Czerwonego Krzyża 5, 26-600 Radom, Województwo Mazowieckie, Polsko |
|
NORBERT NEUMAYER
|
Neaktivní
od 06.10.2022
|
jednatel |
06.01.2022 |
Adresa: |
15500, 42571171, Hlavní město Praha, Praha, Řeporyje, Ke Zbuzanům, 1130, 21 |
|
NORBERT NEUMAYER
|
Neaktivní
od 06.10.2022
|
jednatel |
06.01.2022 |
Adresa: |
15500, 42571171, Praha, Řeporyje, Ke Zbuzanům, 1130, 21, Ke Zbuzanům 1130/21, Řeporyje, 15500 Praha 5 |
|
SANDRA NEUMAYEROVÁ
|
Neaktivní
od 06.10.2022
|
jednatel |
29.12.2021 |
Adresa: |
15500, 42571171, Hlavní město Praha, Praha, Řeporyje, Ke Zbuzanům, 1130, 21 |
|
SANDRA NEUMAYEROVÁ
|
Neaktivní
od 06.10.2022
|
jednatel |
29.12.2021 |
Adresa: |
15500, 42571171, Praha, Řeporyje, Ke Zbuzanům, 1130, 21, Ke Zbuzanům 1130/21, Řeporyje, 15500 Praha 5 |
|
PAVEL VAVŘIČKA
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
jednatel |
04.09.2018 |
Adresa: |
28601, 11594314, Kutná Hora, Zbýšov, Chlum, 30 |
|
NORBERT NEUMAYER
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
jednatel |
04.09.2018 |
Adresa: |
15500, 42571171, Hlavní město Praha, Praha, Řeporyje, Ke Zbuzanům, 1130, 21 |
|
PAVEL VAVŘIČKA
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
jednatel |
04.09.2018 |
Adresa: |
28601, 11594314, Kutná Hora, Zbýšov, Chlum, 30, Chlum 30, 28601 Zbýšov |
|
NORBERT NEUMAYER
|
Neaktivní
od 29.12.2021
|
jednatel |
04.09.2018 |
Adresa: |
15500, 42571171, Praha, Řeporyje, Ke Zbuzanům, 1130, 21, Ke Zbuzanům 1130/21, Řeporyje, 15500 Praha 5 |
|
SANDRA NEUMAYEROVÁ
|
Neaktivní
od 04.09.2018
|
Jednatel |
20.02.2018 |
Adresa: |
15500, 42571171, Hlavní město Praha, Praha, Řeporyje, Ke Zbuzanům, 1130, 21 |
|
SANDRA NEUMAYEROVÁ
|
Neaktivní
od 04.09.2018
|
Jednatel |
20.02.2018 |
Adresa: |
15500, 42571171, Praha, Řeporyje, Ke Zbuzanům, 1130, 21, Ke Zbuzanům 1130/21, Řeporyje, 15500 Praha 5 |
|
Mgr. MARTIN ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 20.02.2018
|
jednatel |
04.05.2017 |
Adresa: |
14200, 21849781, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11 |
|
Mgr. Martin Žižka
|
Neaktivní
od 20.02.2018
|
jednatel |
04.05.2017 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11, U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|