PAVEL MLÍKOVSKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.07.2022 |
Adresa: |
25231, 6593372, Praha-západ, Všenory, Všenory, V Chaloupkách, 427 |
|
PAVEL MLÍKOVSKÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.07.2022 |
Adresa: |
25231, 6593372, Praha-západ, Všenory, Všenory, V Chaloupkách, 427, V Chaloupkách 427, 25231 Všenory |
|
VLADIMÍRA MLÍKOVSKÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
jednatel |
18.12.2017 |
Adresa: |
25231, 6593372, Praha-západ, Všenory, Všenory, V Chaloupkách, 427 |
|
VLADIMÍRA MLÍKOVSKÁ
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
jednatel |
18.12.2017 |
Adresa: |
25231, 6593372, Praha-západ, Všenory, Všenory, V Chaloupkách, 427, V Chaloupkách 427, 25231 Všenory |
|
TEREZA VINAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 18.12.2017
|
jednatel |
02.11.2017 |
Adresa: |
16100, 22242449, Hlavní město Praha, Praha, Ruzyně, Ciolkovského, 851, 3 |
|
TEREZA VINAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 18.12.2017
|
jednatel |
02.11.2017 |
Adresa: |
16100, 22242449, Praha, Ruzyně, Ciolkovského, 851, 3, Ciolkovského 851/3, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
TEREZA VINAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 02.11.2017
|
jednatel |
14.07.2017 |
Adresa: |
16100, 22242457, Hlavní město Praha, Praha, Ruzyně, Žukovského, 852, 1 |
|
TEREZA VINAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 02.11.2017
|
jednatel |
14.07.2017 |
Adresa: |
16100, 22242457, Praha, Ruzyně, Žukovského, 852, 1, Žukovského 852/1, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
TEREZA VINAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2017
|
jednatel |
04.05.2017 |
Adresa: |
14300, 21937290, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Daškova, 3071, 4 |
|
TEREZA VINAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 14.07.2017
|
jednatel |
04.05.2017 |
Adresa: |
14300, 21937290, Praha, Modřany, Daškova, 3071, 4, Daškova 3071/4, Modřany, 14300 Praha 4 |
|